CANDELA DURA FEDERICO
Informe ejecutivo de CANDELA DURA FEDERICO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE CANDELA DURA FEDERICO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CANDELA DURA HERMANOS SL | Administrador Solidario | 10/09/2015 | |
CANDELA TECNICOS SL | Administrador Unico | 16/01/2015 | |
IBERICA DE TASACIONES SA | Consejero Delegado Solidario | 12/12/2014 | |
IBERICA DE TASACIONES SA | Presidente | 12/12/2014 | |
IBERICA DE TASACIONES SA | Consejero | 12/12/2014 | |
CLUB NAUTICO DEPORTIVO DE ALTEA SA | Vicepresidente | 18/02/2009 | 28/07/2014 |
CLUB NAUTICO DEPORTIVO DE ALTEA SA | Consejero | 18/02/2009 | 28/07/2014 |
ALIA TASACIONES SA | Consejero Delegado Solidario | 20/05/2010 | 20/06/2014 |
ALIA TASACIONES SA | Presidente | 20/05/2010 | 20/06/2014 |
ALIA TASACIONES SA | Consejero | 20/05/2010 | 20/06/2014 |
VINCULACIONES DE CANDELA DURA FEDERICO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANDELA DURA FEDERICO
Empresa: CANDELA DURA HERMANOS SL
Administrador Solidario
- Candela Dura Federico
- Candela Dura Francisco
- Candela Dura Maria Maravillas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1483 , F 129, S 8, H A 15425, I/A 5 (10/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-178-03
Empresa: CANDELA TECNICOS SL
Administrador Unico
- Candela Dura Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1921 , F 102, S 8, H A 38099, I/A 6 (16/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-03
Empresa: IBERICA DE TASACIONES SA
Consejero Delegado Solidario
- Candela Dura Federico
- Candela Sanchis Luis
Consejero
- Candela Dura Federico
- Candela Sanchis Antonio
- Candela Sanchis Luis
- Sanchis Lledo Jose Luis
Presidente
- Candela Dura Federico
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1911 , F 151, S 8, H A 37675, I/A 4 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-243-03
Empresa: CLUB NAUTICO DEPORTIVO DE ALTEA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Candela Dura Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2372 , F 141, S 8, H A 61032, I/A 3 (28/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-03
Empresa: ALIA TASACIONES SA
Consejero Delegado Solidario
- Candela Dura Federico
- Fradejas Gonzalez Estefania
Consejero
- Candela Dura Federico
- Cortes Garcia Juan Jose
- Fradejas Gonzalez Estefania
Presidente
- Candela Dura Federico
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1375 , F 127, S 8, H VA 13745, I/A 16 (20/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-120-47
Empresa: ALIA TASACIONES SA
Consejero Delegado Solidario
- Candela Dura Federico
- Fradejas Gonzalez Estefania
Consejero
- Candela Dura Federico
- Cortes Garcia Juan Jose
- Fradejas Gonzalez Estefania
Presidente
- Candela Dura Federico
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1007 , F 188, S 8, H VA 13745, I/A 14 (20/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-102-47
Empresa: ALIA TASACIONES SA
Consejero Delegado Solidario
- Candela Dura Federico
- Fradejas Gonzalez Estefania
Consejero
Presidente
- Candela Dura Federico
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1007 , F 188, S 8, H VA 13745, I/A 14 (20/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-102-47
Empresa: CLUB NAUTICO DEPORTIVO DE ALTEA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Candela Dura Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2372 , F 141, S 8, H A 61032, I/A 2 (18/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-41-03
Empresa: CLUB NAUTICO DEPORTIVO DE ALTEA SA
Consejero
- Belaza Vazquez Antonio
- Bravo Morata Ramos Javier Carlos
- Candela Dura Federico
- Castellote Madrid Jose
- Escribano Gomez Antonio
- Gaforio Nebreda Jose Alberto
- Gonzalez Orriols Jose Luis
- Idoeta Siguero Jose Roberto
- Llinares Leicht Jaime Eusebio
- Sevila Botella Roberto Jose
- Stier Manfred
- Zurutuza Reigosa Jose Roman
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Candela Dura Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2372 , F 141, S 8, H A 61032, I/A 2 (18/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-41-03
Información de CANDELA DURA FEDERICO
Mostramos los datos de CANDELA DURA FEDERICO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANDELA DURA FEDERICO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos