CANDELA ALCOVER MARIA MILAGROS
Informe ejecutivo de CANDELA ALCOVER MARIA MILAGROS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CANDELA ALCOVER MARIA MILAGROS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMETEN LANGUAGE SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 04/03/2016 |
VINCULACIONES DE CANDELA ALCOVER MARIA MILAGROS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANDELA ALCOVER MARIA MILAGROS
Empresa: EMETEN LANGUAGE SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Candela Alcover Maria Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10091, L 7373, F 113, S 8, H V 169675, I/A 1 (04/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-46
Empresa: METALES Y MONEDAS CHER SL
Liquidador Unico
- Candela Alcover Maria Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6596, L 3900, F 148, S 8, H V 71191, I/A 6 (12/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-93-46
Empresa: METALES Y MONEDAS CHER SL
Administrador Unico
Liquidador Unico
- Candela Alcover Maria Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6596, L 3900, F 148, S 8, H V 71191, I/A 6 (12/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-93-46
Empresa: CANDELA HERMANOS SA
Apoderado
- Candela Alcover Maria Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8724, L 6011, F 145, S 8, H V 17027, I/A 70 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-46
Información de CANDELA ALCOVER MARIA MILAGROS
Mostramos los datos de CANDELA ALCOVER MARIA MILAGROS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANDELA ALCOVER MARIA MILAGROS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos