CANDAU ROJAS MARCOS MARIA
Informe ejecutivo de CANDAU ROJAS MARCOS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE CANDAU ROJAS MARCOS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOMANTE INVERSIONES SL | Apoderado | 25/04/2018 | |
CASA DE CORIA SL | Apoderado | 27/04/2016 | |
SOMANTE INVERSIONES SL | Apoderado | 28/03/2016 | |
VORSEVI EXTREMADURA SL | Apoderado | 01/07/2010 |
VINCULACIONES DE CANDAU ROJAS MARCOS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANDAU ROJAS MARCOS MARIA
Empresa: INVERCORIA INVERSIONES SICAV
Liquidador
- Candau Rojas Marcos Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16903 , F 91, S 8, H M 289015, I/A 27 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-28
Empresa: INVERCORIA INVERSIONES SICAV
Consejero
- Candau Rojas Marcos Maria
- Candau Rojas Marcos Paloma
- Candau Rojas Marcos Rafael
- Candau Rojas Marcos Xandra
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
- Candau Rojas Marcos Maria
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16903 , F 91, S 8, H M 289015, I/A 27 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-28
Empresa: VORSEVI QUALITAS SL
Apoderado
- Candau Rojas Marcos Maria
- Candau Rojas Marcos Rafael
- Carazo Carazo Ignacio
- Diego Crespo Moreno
- Rios Villegas Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5758 , F 179, S 8, H SE 86810, I/A 24 (19/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-206-41
Empresa: INVERSIONES VORSEVI SA
Apoderado
- Candau Rojas Marcos Maria
- Candau Rojas Marcos Rafael
- Carazo Carazo Ignacio
- Rios Villegas Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5758 , F 157, S 8, H SE 8388, I/A 74 (19/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-41
Empresa: INVERCORIA INVERSIONES SICAV
Consejero
- Candau Rojas Marcos Maria
- Candau Rojas Marcos Rafael
Presidente
- Candau Rojas Marcos Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16903 , F 90, S 8, H M 289015, I/A 24 (08/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-28
Empresa: SOMANTE INVERSIONES SL
Apoderado
- Candau Rojas Marcos Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3537 , F 93, S 8, H SE 43947, I/A 15 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-41
Empresa: SOMANTE INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Candau Rojas Marcos Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3537 , F 93, S 8, H SE 43947, I/A 14 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-41
Empresa: SOMANTE INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Candau Rojas Marcos Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3537 , F 91, S 8, H SE 43947, I/A 12 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-121-41
Empresa: CASA DE CORIA SL
Apoderado
- Candau Rojas Marcos Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3221 , F 37, S 8, H SE 15876, I/A 8 (27/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-88-41
Empresa: SOMANTE INVERSIONES SL
Apoderado
- Candau Rojas Marcos Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3537 , F 91, S 8, H SE 43947, I/A 11 (28/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-65-41
VER MAS ACTOS
Información de CANDAU ROJAS MARCOS MARIA
Mostramos los datos de CANDAU ROJAS MARCOS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANDAU ROJAS MARCOS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos