CANDALIJA REBOLLO JUAN JOSE
Informe ejecutivo de CANDALIJA REBOLLO JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CANDALIJA REBOLLO JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELLALINK SPAIN SA | Apoderado | 04/08/2017 | 04/07/2019 |
EVOLUTIO CLOUD ENABLER SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/05/2012 | 26/04/2013 |
EVOLUTIO CLOUD ENABLER SA | Apoderado | 22/05/2009 |
VINCULACIONES DE CANDALIJA REBOLLO JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANDALIJA REBOLLO JUAN JOSE
Empresa: ELLALINK SPAIN SA
Apoderado
- Candalija Rebollo Juan Jose
- Fecha De Lima Joao Pedro Martins
- Martin Rojas-marcos Pablo
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5704 , F 173, S 8, H BI 70206, I/A 1 . (04/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-48
Apoderado Mancomunado Solidario
- Candalija Rebollo Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18359 , F 177, S 8, H M 74132, I/A 183 (26/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Candalija Rebollo Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18359 , F 172, S 8, H M 74132, I/A 175 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-101-28
Apoderado
- Candalija Rebollo Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18359 , F 164, S 8, H M 74132, I/A 159 (22/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-103-28
Información de CANDALIJA REBOLLO JUAN JOSE
Mostramos los datos de CANDALIJA REBOLLO JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANDALIJA REBOLLO JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos