CANCELA RODRIGUEZ JAVIER
Informe ejecutivo de CANCELA RODRIGUEZ JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CANCELA RODRIGUEZ JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO CANCELA SANTA MARIÑA SL | Socio Unico | 10/12/2019 | |
GRUPO CANCELA SANTA MARIÑA SL | Administrador Unico | 10/12/2019 | |
MAQUINARIA AGRICOLA CANCELA SL | Socio Unico | 04/04/2017 |
VINCULACIONES DE CANCELA RODRIGUEZ JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANCELA RODRIGUEZ JAVIER
Empresa: MAQUINARIA AGRICOLA CANCELA SL
Administrador Unico
- Cancela Rodriguez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1774 , F 65, S 8, H C 15911, I/A 7 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-15
Empresa: GRUPO CANCELA SANTA MARIÑA SL
Administrador Unico
- Cancela Rodriguez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3704 , F 155, S 8, H C 59156, I/A 1 (10/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-15
Empresa: GRUPO CANCELA SANTA MARIÑA SL
Socio Único
- Cancela Rodriguez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3704 , F 155, S 8, H C 59156, I/A 1 (10/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-15
Empresa: MAQUINARIA AGRICOLA CANCELA SL
Socio Único
- Cancela Rodriguez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1774 , F 64, S 8, H C 15911, I/A 5 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-70-15
Empresa: MAQUINARIA AGRICOLA CANCELA SL
Administrador Unico
- Cancela Rodriguez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1774 , F 64, S 8, H C 15911, I/A 3 (26/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-233-15
Empresa: MAQUINARIA AGRICOLA CANCELA SL
Consejero
- Cancela Garcia Manuel
- Cancela Rodriguez Javier
- Rodriguez Fernandez Maria Consuelo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1774 , F 64, S 8, H C 15911, I/A 3 (26/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-233-15
Información de CANCELA RODRIGUEZ JAVIER
Mostramos los datos de CANCELA RODRIGUEZ JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANCELA RODRIGUEZ JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos