CANCELA FRIAS JAVIER
Informe ejecutivo de CANCELA FRIAS JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CANCELA FRIAS JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASTILLEROS MENORQUIN YACHTS SL | Apoderado Solidario | 12/05/2009 | 20/07/2022 |
LAMINADOS Y RESINAS SL | Apoderado Solidario | 08/06/2009 | 05/08/2016 |
ENSAMBLAJE DE MENORQUINES SL | Apoderado Solidario | 08/06/2009 | 01/12/2015 |
FABRICACION DE BARCOS TRADICIONALES MENORQUINES SL | Apoderado Solidario | 08/06/2009 | 01/12/2015 |
VINCULACIONES DE CANCELA FRIAS JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANCELA FRIAS JAVIER
Empresa: ASTILLEROS MENORQUIN YACHTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 115 , F 151, S 8, H IM 4680, I/A 22 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-07
Empresa: LAMINADOS Y RESINAS SL
Apoderado Solidario
- Cancela Frias Javier
- Fuente Alejandre Francisco Javier
- Sastre Bernat Juan
- Sastre Gardes Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 62 , F 145, S 8, H IM 3310, I/A 13 (05/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-167-07
Apoderado Solidario
- Cancela Frias Javier
- Fuente Alejandre Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 113 , F 62, S 8, H IM 888, I/A 10 (08/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-128-07
Empresa: LAMINADOS Y RESINAS SL
Apoderado Solidario
- Cancela Frias Javier
- Fuente Alejandre Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 62 , F 102, S 8, H IM 3310, I/A 10 (08/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-128-07
Empresa: ENSAMBLAJE DE MENORQUINES SL
Apoderado Solidario
- Cancela Frias Javier
- Fuente Alejandre Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 79 , F 150, S 8, H IM 3943, I/A 8 (08/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-128-07
Empresa: ASTILLEROS MENORQUIN YACHTS SL
Apoderado Solidario
- Cancela Frias Javier
- Fuente Alejandre Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 115 , F 149, S 8, H IM 4680, I/A 18 (12/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-107-07
Información de CANCELA FRIAS JAVIER
Mostramos los datos de CANCELA FRIAS JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANCELA FRIAS JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos