CAÑAVATE DE LEON PAULA RITA
Informe ejecutivo de CAÑAVATE DE LEON PAULA RITA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CAÑAVATE DE LEON PAULA RITA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TELEINFORM SONDEOS Y ESTUDIOS DE MERCADO SL | Administrador Unico | 10/02/2014 | |
FERTIASUR SL | Administrador Solidario | 22/03/2011 |
VINCULACIONES DE CAÑAVATE DE LEON PAULA RITA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAÑAVATE DE LEON PAULA RITA
Empresa: FOLIA INVERSIONES SL
Liquidador
- Cañavate De Leon Paula Rita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2502, L 1415, F 49, S 8, H MA 41014, I/A 3 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-110-29
Empresa: FOLIA INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Cañavate De Leon Paula Rita
- De Leon Paz Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2502, L 1415, F 49, S 8, H MA 41014, I/A 3 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-110-29
Administrador Unico
- Cañavate De Leon Paula Rita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5237, L 4144, F 203, S 8, H MA121757, I/A 1 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-29
Empresa: VIRED SUR SL
Consejero
- Cañavate De Leon Paula Rita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3127, L 2040, F 199, S 8, H MA 58336, I/A 8 (14/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-29
Empresa: FERTIASUR SL
Administrador Solidario
- Cañavate De Leon Paula Rita
- Jordan Crespo Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4862, L 3770, F 92, S 8, H MA108565, I/A 1 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-29
Empresa: VIRED SUR SL
Consejero Delegado
- Cañavate De Leon Paula Rita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3127, L 2040, F 199, S 8, H MA 58336, I/A 6 (13/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-225-29
Información de CAÑAVATE DE LEON PAULA RITA
Mostramos los datos de CAÑAVATE DE LEON PAULA RITA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAÑAVATE DE LEON PAULA RITA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos