CAÑAMERO ALFARO ALFONSO
Informe ejecutivo de CAÑAMERO ALFARO ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CAÑAMERO ALFARO ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
YUKAPIZZA SL | Administrador Unico | 21/08/2024 |
VINCULACIONES DE CAÑAMERO ALFARO ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAÑAMERO ALFARO ALFONSO
Empresa: YUKAPIZZA SL
Administrador Unico
- Cañamero Alfaro Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA155164, I/A 4 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-165-29
Empresa: YUKAPIZZA SL
Administrador Solidario
- Cañamero Alfaro Alfonso
- Garcia Fernandez Daniel
- Pelaez Cabello Noelia Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA155164, I/A 4 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-165-29
Empresa: YUKAPIZZA SL
Administrador Solidario
- Cañamero Alfaro Alfonso
- Garcia Fernandez Daniel
- Pelaez Cabello Noelia Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5929, L 4836, F 9, S 8, H MA155164, I/A 3 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-29
Empresa: YUKAPIZZA SL
Administrador Unico
- Cañamero Alfaro Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5929, L 4836, F 9, S 8, H MA155164, I/A 3 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-29
Empresa: YUKAPIZZA SL
Administrador Unico
- Cañamero Alfaro Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5929, L 4836, F 9, S 8, H MA155164, I/A 2 (05/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-94-29
Empresa: YUKAPIZZA SL
Administrador Solidario
- Campos Garcia Antonio Jesus
- Cañamero Alfaro Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5929, L 4836, F 9, S 8, H MA155164, I/A 2 (05/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-94-29
Empresa: YUKAPIZZA SL
Administrador Solidario
- Campos Garcia Antonio Jesus
- Cañamero Alfaro Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5929, L 4836, F 9, S 8, H MA155164, I/A 1 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-53-29
Información de CAÑAMERO ALFARO ALFONSO
Mostramos los datos de CAÑAMERO ALFARO ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAÑAMERO ALFARO ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos