CAÑAMERAS AUTRAN ORIOL
Informe ejecutivo de CAÑAMERAS AUTRAN ORIOL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CAÑAMERAS AUTRAN ORIOL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANKINTER SA | Apoderado | 07/06/2021 | |
BANKINTER SA | Apoderado Mancomunado | 20/12/2016 |
VINCULACIONES DE CAÑAMERAS AUTRAN ORIOL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAÑAMERAS AUTRAN ORIOL
Empresa: BANKINTER SA
Apoderado
- Cañameras Autran Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40938 , F 113, S 8, H M 7766, I/A 9238 (07/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-111-28
Empresa: BANKINTER SA
Apoderado Mancomunado
- Cañameras Autran Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34670 , F 82, S 8, H M 7766, I/A 8235 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-28
Empresa: BANKINTER SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Cañameras Autran Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34670 , F 82, S 8, H M 7766, I/A 8234 (23/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-28
Empresa: BANKINTER SA
Apoderado
- Cañameras Autran Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31041 , F 179, S 8, H M 7766, I/A 7893 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-141-28
Información de CAÑAMERAS AUTRAN ORIOL
Mostramos los datos de CAÑAMERAS AUTRAN ORIOL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAÑAMERAS AUTRAN ORIOL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos