CANALS MONTE JOAQUIN MARIA
Informe ejecutivo de CANALS MONTE JOAQUIN MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CANALS MONTE JOAQUIN MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GOROSTA SA | Administrador Solidario | 21/06/2022 |
VINCULACIONES DE CANALS MONTE JOAQUIN MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANALS MONTE JOAQUIN MARIA
Empresa: GOROSTA SA
Administrador Solidario
- Canals Monte Joaquin Maria
- De Albert Palleja Jose Maria
- De Albert Palleja Matias
- Garcia Labadie Maria Del Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23034 , F 208, S 8, H B 46528, I/A 12 (21/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-123-08
Empresa: GOROSTA SA
Administrador Solidario
- Canals Monte Joaquin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23034 , F 208, S 8, H B 46528, I/A 12 (21/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-123-08
Empresa: GOROSTA SA
Administrador Solidario
- Canals Monte Joaquin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23034 , F 208, S 8, H B 46528, I/A 11 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-126-08
Empresa: RAKIURA SL
Administrador
- Canals Monte Joaquin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33386 , F 75, S 8, H B 231659, I/A 4 (30/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-214-08
Empresa: ONTER INVEST SL
Apoderado
- Canals Monte Joaquin
- Canals Monte Joaquin Maria
- Canals Monte Joaquin Maria
- De Ros Gotor Pablo Ignacio
- Erroz Esparza Carlos
- Erroz Esparza Carlos
- Erroz Esparza Carlos
- Gasanz Lucas Florencio
- Gasanz Lucas Florencio
- Gasanz Lucas Florencio
- Ruiz De Alda Jose Luis
- Ruiz De Alda Jose Luis
Consejero Delegado
- Canals Monte Joaquin Maria
- Erroz Esparza Carlos
- Gasanz Lucas Florencio
Consejero
- Canals Monte Joaquin Maria
- De Ros Gotor Pablo Ignacio
- Erroz Esparza Carlos
- Gasanz Lucas Florencio
- Ruiz De Alda Jose Luis
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37152 , F 114, S 8, H B 194699, I/A 17 (05/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-08
Empresa: NEVADA 33 SL
Apoderado
Consejero Delegado
- Canals Monte Joaquin Maria
- Erroz Esparza Carlos
Consejero
- Canals Monte Joaquin Maria
- De Ros Gotor Pablo Ignacio
- Erroz Esparza Carlos
- Ruiz De Alda Jose Luis
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31214 , F 124, S 8, H B 190752, I/A 14 (02/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-155-08
Empresa: RENTARIO SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32875 , F 143, S 8, H B 220274, I/A 14 (27/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-150-08
Empresa: RENTARIO SL
Apoderado
Consejero Delegado
- Canals Monte Joaquin Maria
- Erroz Esparza Carlos
Consejero
- Canals Monte Joaquin Maria
- De Ros Gotor Pablo Ignacio
- Erroz Esparza Carlos
- Ruiz De Alda Jose Luis
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32875 , F 142, S 8, H B 220274, I/A 12 (27/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-150-08
Información de CANALS MONTE JOAQUIN MARIA
Mostramos los datos de CANALS MONTE JOAQUIN MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANALS MONTE JOAQUIN MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos