CANALS GIRONES MARIA
Informe ejecutivo de CANALS GIRONES MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CANALS GIRONES MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TELEMANTENIMIENTO DE ALTA TENSION SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/10/2019 | 30/04/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN SL | Apoderado Solidario | 06/06/2018 | 25/11/2019 |
SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/04/2018 | 08/10/2019 |
VINCULACIONES DE CANALS GIRONES MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANALS GIRONES MARIA
Empresa: TELEMANTENIMIENTO DE ALTA TENSION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Canals Girones Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49075 , F 189, S 8, H B 130133, I/A 108 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-92-08
Empresa: SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Canals Girones Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46830 , F 207, S 8, H B 124584, I/A 151 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-08
Empresa: TELEMANTENIMIENTO DE ALTA TENSION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Canals Girones Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46911 , F 151, S 8, H B 130133, I/A 64 (28/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-213-08
Empresa: SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Canals Girones Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46830 , F 206, S 8, H B 124584, I/A 149 (08/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-08
Empresa: SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Canals Girones Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46302 , F 58, S 8, H B 124584, I/A 138 (06/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-112-08
Empresa: SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Canals Girones Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46302 , F 52, S 8, H B 124584, I/A 130 (06/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-08
Información de CANALS GIRONES MARIA
Mostramos los datos de CANALS GIRONES MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANALS GIRONES MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos