CANALS ALVAREZ ALBERTO MARIA
Informe ejecutivo de CANALS ALVAREZ ALBERTO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CANALS ALVAREZ ALBERTO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOTORA SOCIAL Y CULTURAL BARALP SA | Apoderado | 02/07/2021 | |
PROMOTORA SOCIAL Y CULTURAL BARALP SA | Consejero | 07/10/2015 | 18/12/2020 |
PROMOTORA SOCIAL Y CULTURAL BARALP SA | Consejero | 16/08/2010 | 18/12/2020 |
ESCOLES FAMILIARS RURALS D'OSONA SL | Secretario | 15/03/2010 | |
ESCOLES FAMILIARS RURALS D'OSONA SL | Consejero | 15/03/2010 | |
ESCOLES FAMILIARS RURALS D'OSONA SL | Apoderado | 15/03/2010 | |
ESCOLES FAMILIARS RURALS DE CATALUNYA SL | Secretario | 26/03/2009 | |
ESCOLES FAMILIARS RURALS DE CATALUNYA SL | Consejero | 26/03/2009 |
VINCULACIONES DE CANALS ALVAREZ ALBERTO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANALS ALVAREZ ALBERTO MARIA
Apoderado
- Canals Alvarez Alberto Maria
- Font Boix Jose Vicente
- Rey Gonzalez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41590 , F 123, S 8, H B 66512, I/A 42 (02/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-131-08
Consejero
- Canals Alvarez Alberto Maria
- Carballeira Amarelo Jose
- Rey Gonzalez Carlos
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41590 , F 123, S 8, H B 66512, I/A 41 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-08
Consejero
- Canals Alvarez Alberto Maria
- Carballeira Amarelo Jose
- Font Boix Vicente
- Rey Gonzalez Carlos
- Riera Sans Ricard
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41590 , F 123, S 8, H B 66512, I/A 40 (07/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-198-08
Consejero
- Canals Alvarez Alberto Maria
- Carballeira Amarelo Jose
- Font Boix Vicente
- Garcia Arevalillo Javier
- Rey Gonzalez Carlos
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41590 , F 121, S 8, H B 66512, I/A 36 (16/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-165-08
Empresa: ESCOLES FAMILIARS RURALS D'OSONA SL
Apoderado
- Canals Alvarez Alberto Maria
- Ramos De Alos Enrique
- Santoma Juncadella Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31050 , F 215, S 8, H B 185134, I/A 8 (15/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-58-08
Empresa: ESCOLES FAMILIARS RURALS D'OSONA SL
Consejero
- Canals Alvarez Alberto Maria
- Chinchilla Albiol Nuria
Secretario
- Canals Alvarez Alberto Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31050 , F 214, S 8, H B 185134, I/A 7 (15/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-58-08
Consejero
- Canals Alvarez Alberto Maria
Secretario
- Canals Alvarez Alberto Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30521 , F 91, S 8, H B 172885, I/A 7 (26/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-69-08
Información de CANALS ALVAREZ ALBERTO MARIA
Mostramos los datos de CANALS ALVAREZ ALBERTO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANALS ALVAREZ ALBERTO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos