CANALES GISBERT MANUEL
Informe ejecutivo de CANALES GISBERT MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CANALES GISBERT MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CORTES APARADOS Y COSIDOS SL | Socio Unico | 07/01/2015 | |
CORTES APARADOS Y COSIDOS SL | Administrador Unico | 07/01/2015 |
VINCULACIONES DE CANALES GISBERT MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANALES GISBERT MANUEL
Empresa: CHATARRA ILLICE 2016 SL
Administrador Unico
- Canales Gisbert Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3990 , F 148, S 8, H A 152580, I/A 2 (08/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-177-03
Empresa: CHATARRA ILLICE 2016 SL
Administrador Unico
- Canales Gisbert Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3990 , F 147, S 8, H A 152580, I/A 1 (24/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-03
Empresa: CHATARRA ILLICE 2016 SL
Socio Único
- Canales Gisbert Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3990 , F 147, S 8, H A 152580, I/A 1 (24/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-03
Empresa: CORTES APARADOS Y COSIDOS SL
Administrador Unico
- Canales Gisbert Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3825 , F 121, S 8, H A 142999, I/A 1 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-03
Empresa: CORTES APARADOS Y COSIDOS SL
Socio Único
- Canales Gisbert Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3825 , F 121, S 8, H A 142999, I/A 1 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-03
Información de CANALES GISBERT MANUEL
Mostramos los datos de CANALES GISBERT MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANALES GISBERT MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos