CANALES ANDREU AVELINO
Informe ejecutivo de CANALES ANDREU AVELINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CANALES ANDREU AVELINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CALGOLF RESOURCES SL | Administrador Unico | 04/02/2016 | |
FINANCIAL RESOURCES SL | Administrador Unico | 25/04/2011 |
VINCULACIONES DE CANALES ANDREU AVELINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANALES ANDREU AVELINO
Empresa: CALGOLF RESOURCES SL
Administrador Unico
- Canales Andreu Avelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2784, L 1697, F 210, S 8, H MA 48779, I/A 9 (04/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-29
Empresa: CALGOLF RESOURCES SL
Administrador Solidario
- Canales Andreu Avelino
- Heims Rudiger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2784, L 1697, F 210, S 8, H MA 48779, I/A 9 (04/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-29
Liquidador
- Canales Andreu Avelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4891, L 3799, F 28, S 8, H MA109541, I/A 2 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-221-29
Administrador Solidario
- Canales Andreu Avelino
- Reed Alfred John
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4891, L 3799, F 28, S 8, H MA109541, I/A 2 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-221-29
Administrador Solidario
- Canales Andreu Avelino
- Reed Alfred John
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4891, L 3799, F 26, S 8, H MA109541, I/A 1 (07/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-116-29
Empresa: FINANCIAL RESOURCES SL
Administrador Unico
- Canales Andreu Avelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1877, L 790, F 214, S 8, H MA 25724, I/A 9 (25/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-29
Empresa: FINANCIAL RESOURCES SL
Apoderado
- Canales Andreu Avelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1877, L 790, F 214, S 8, H MA 25724, I/A 8 (25/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-29
Empresa: CALGOLF RESOURCES SL
Apoderado
- Canales Andreu Avelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2784, L 1697, F 210, S 8, H MA 48779, I/A 8 (19/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-86-29
Empresa: CALGOLF RESOURCES SL
Administrador Solidario
- Canales Andreu Avelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2784, L 1697, F 210, S 8, H MA 48779, I/A6 y 7 (19/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-86-29
Empresa: CALGOLF RESOURCES SL
Apoderado
- Canales Andreu Avelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2784, L 1697, F 209, S 8, H MA 48779, I/A 5 (18/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-20-29
VER MAS ACTOS
Información de CANALES ANDREU AVELINO
Mostramos los datos de CANALES ANDREU AVELINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANALES ANDREU AVELINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos