CANALEJO BUSTOS ROSA-MARIA
Informe ejecutivo de CANALEJO BUSTOS ROSA-MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CANALEJO BUSTOS ROSA-MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA COCINA DE SUANZES RESTAURACION 2016 SL | Administrador Unico | 22/11/2016 |
VINCULACIONES DE CANALEJO BUSTOS ROSA-MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANALEJO BUSTOS ROSA-MARIA
Administrador Unico
- Canalejo Bustos Rosa-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35339 , F 7, S 8, H M 635278, I/A 1 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-227-28
Administrador Unico
- Canalejo Bustos Rosa-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32868 , F 215, S 8, H M 591712, I/A 2 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-28
Administrador Unico
- Canalejo Bustos Rosa-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32868 , F 214, S 8, H M 591712, I/A 1 (19/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-28
Empresa: FOTOGRAMAS RESTAURACION 2012 SL
Administrador Unico
- Canalejo Bustos Rosa-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30735 , F 116, S 8, H M 553092, I/A 2 (25/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-211-28
Empresa: FOTOGRAMAS RESTAURACION 2012 SL
Administrador Unico
- Canalejo Bustos Rosa-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30735 , F 115, S 8, H M 553092, I/A 1 (14/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-28
Información de CANALEJO BUSTOS ROSA-MARIA
Mostramos los datos de CANALEJO BUSTOS ROSA-MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANALEJO BUSTOS ROSA-MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos