CANALDA VIZCAINO MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de CANALDA VIZCAINO MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CANALDA VIZCAINO MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRINT PROJECT SA | Administrador Unico | 21/08/2014 | 16/08/2019 |
PRINT PROJECT SA | Administrador Unico | 08/10/2010 | 21/08/2014 |
MAX DAETWYLER IBERICA SA | Apoderado | 01/07/2011 |
VINCULACIONES DE CANALDA VIZCAINO MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANALDA VIZCAINO MARIA DEL CARMEN
Empresa: PRINT PROJECT SA
Administrador Unico
- Canalda Vizcaino Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25766 , F 181, S 8, H B 94588, I/A 12 (16/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-161-08
Empresa: PRINT PROJECT SA
Administrador Unico
- Canalda Vizcaino Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25766 , F 180, S 8, H B 94588, I/A 11 (21/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-164-08
Empresa: MAX DAETWYLER IBERICA SA
Apoderado
- Canalda Vizcaino Maria Del Carmen
- Hans Jorg Brudermann
- Lilly Schneeberger
- Rolf Frey
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29342 , F 86, S 8, H B 57184, I/A 16 (01/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-134-08
Empresa: PRINT PROJECT SA
Administrador Unico
- Canalda Vizcaino Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25766 , F 180, S 8, H B 94588, I/A 9 (08/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-203-08
Información de CANALDA VIZCAINO MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de CANALDA VIZCAINO MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANALDA VIZCAINO MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos