CANALDA SAHLI ALBERT
Informe ejecutivo de CANALDA SAHLI ALBERT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CANALDA SAHLI ALBERT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPANYIA CENTRAL LLIBRETERA SL | Secretario No Consejero | 24/12/2012 |
VINCULACIONES DE CANALDA SAHLI ALBERT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANALDA SAHLI ALBERT
Empresa: EDITORIAL ANAGRAMA SA
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
- Canalda Sahli Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47260 , F 43, S 8, H B 29379, I/A 49 (14/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-08
Empresa: EDITORIAL ANAGRAMA SA
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
- Canalda Sahli Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42597 , F 198, S 8, H B 29379, I/A 36 (16/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-79-08
Administrador
- Canalda Sahli Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40589 , F 21, S 8, H B 228766, I/A 5 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-08
Empresa: COMPANYIA CENTRAL LLIBRETERA SL
Secretario No Consejero
- Canalda Sahli Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42886 , F 81, S 8, H B 137748, I/A 17 (24/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-08
Empresa: ENRIC GRANADOS 44 SL
Liquidador
- Canalda Sahli Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38223 , F 175, S 8, H B 323582, I/A 2 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-109-08
Empresa: ENRIC GRANADOS 44 SL
Administrador Solidario
- Barba Sanchez Fabiola
- Canalda Sahli Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38223 , F 175, S 8, H B 323582, I/A 2 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-109-08
Información de CANALDA SAHLI ALBERT
Mostramos los datos de CANALDA SAHLI ALBERT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANALDA SAHLI ALBERT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos