CANAL RICART JOSE CARLOS
Informe ejecutivo de CANAL RICART JOSE CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CANAL RICART JOSE CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONS I OBRES JOSEP MARIA CANAL SL | Liquidador | 12/05/2015 | |
PROMOCANAL 25001 SL | Administrador Unico | 10/01/2012 |
VINCULACIONES DE CANAL RICART JOSE CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANAL RICART JOSE CARLOS
Liquidador
- Canal Ricart Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16 , F 21, S 8, H L 267, I/A 5 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-94-25
Administrador Unico
- Canal Ricart Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16 , F 21, S 8, H L 267, I/A 5 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-94-25
Empresa: ARTPIS SL
Administrador Unico
- Canal Ricart Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 634 , F 141, S 8, H L 11966, I/A 3 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-25
Empresa: PROMOCANAL 25001 SL
Administrador Unico
- Canal Ricart Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1297 , F 10, S 8, H L 25809, I/A 1 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-25
Administrador Unico
- Canal Ricart Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16 , F 21, S 8, H L 267, I/A 4 (29/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-150-25
Información de CANAL RICART JOSE CARLOS
Mostramos los datos de CANAL RICART JOSE CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANAL RICART JOSE CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos