CAÑADELL ISERN ROBERTO
Informe ejecutivo de CAÑADELL ISERN ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE CAÑADELL ISERN ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LINDA PARK SL | Administrador Solidario | 27/02/2024 |
VINCULACIONES DE CAÑADELL ISERN ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAÑADELL ISERN ROBERTO
Empresa: LINDA PARK SL
Administrador Solidario
- Bosch Colomer Maria Laura
- Cañadell Isern Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38840 , F 79, S 8, H B 337708, I/A 5 (27/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-47-08
Empresa: LINDA PARK SL
Administrador Unico
- Cañadell Isern Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38840 , F 79, S 8, H B 337708, I/A 5 (27/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-47-08
Empresa: LINDA PARK SL
Administrador Unico
- Cañadell Isern Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38840 , F 79, S 8, H B 337708, I/A 3 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-08
Empresa: JACKET 1854 SL
Liquidador
- Cañadell Isern Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44837 , F 1, S 8, H B 468964, I/A 2 (12/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-08
Empresa: JACKET 1854 SL
Administrador Unico
- Cañadell Isern Roberto
Liquidador
- Cañadell Isern Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44837 , F 1, S 8, H B 468964, I/A 2 (12/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-08
Empresa: HYDE 1850 SL
Liquidador
- Cañadell Isern Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44836 , F 176, S 8, H B 468956, I/A 2 (13/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-08
Empresa: HYDE 1850 SL
Administrador Unico
- Cañadell Isern Roberto
Liquidador
- Cañadell Isern Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44836 , F 176, S 8, H B 468956, I/A 2 (13/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-08
Empresa: REEF SHORE SL
Administrador Unico
- Cañadell Isern Roberto
Liquidador
- Cañadell Isern Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42397 , F 115, S 8, H B 406731, I/A 3 (12/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-139-08
Empresa: REEF SHORE SL
Administrador Unico
- Cañadell Isern Roberto
- Isern Cuyas Maria Luisa
Liquidador
- Cañadell Isern Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42397 , F 115, S 8, H B 406731, I/A 3 (12/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-139-08
Empresa: BEREAN 1869 SL
Administrador Unico
- Cañadell Isern Roberto
Liquidador
- Cañadell Isern Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44307 , F 183, S 8, H B 452306, I/A 3 (12/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-08
VER MAS ACTOS
Información de CAÑADELL ISERN ROBERTO
Mostramos los datos de CAÑADELL ISERN ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAÑADELL ISERN ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos