CAÑADAS SIMON MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de CAÑADAS SIMON MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CAÑADAS SIMON MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CUPIDOR SL | Administrador Solidario | 15/12/2022 | 16/02/2024 |
CUPIDOR SL | Administrador Mancomunado | 16/06/2022 | 15/12/2022 |
CUPIDOR SL | Administrador Unico | 05/02/2021 | 16/06/2022 |
VINCULACIONES DE CAÑADAS SIMON MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAÑADAS SIMON MIGUEL ANGEL
Empresa: CUPIDOR SL
Administrador Solidario
- Cañadas Simon Claudia
- Cañadas Simon Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3040 , F 199, S 8, H PM 17188, I/A 12 (16/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-07
Empresa: CUPIDOR SL
Administrador Solidario
- Cañadas Simon Claudia
- Cañadas Simon Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1922 , F 214, S 8, H PM 17188, I/A 9 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-07
Empresa: CUPIDOR SL
Administrador Mancomunado
- Cañadas Simon Claudia
- Cañadas Simon Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1922 , F 214, S 8, H PM 17188, I/A 9 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-07
Empresa: CUPIDOR SL
Administrador Mancomunado
- Cañadas Simon Claudia
- Cañadas Simon Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1922 , F 214, S 8, H PM 17188, I/A 8 (16/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-119-07
Empresa: CUPIDOR SL
Administrador Unico
- Cañadas Simon Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1922 , F 214, S 8, H PM 17188, I/A 8 (16/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-119-07
Empresa: CUPIDOR SL
Administrador Unico
- Cañadas Simon Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1922 , F 213, S 8, H PM 17188, I/A 7 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-30-07
Información de CAÑADAS SIMON MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de CAÑADAS SIMON MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAÑADAS SIMON MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos