CAÑADAS AROCENA MERCEDES
Informe ejecutivo de CAÑADAS AROCENA MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE CAÑADAS AROCENA MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIMA DISTRIBUCION INTEGRAL SL | Apoderado | 27/05/2016 | 22/01/2018 |
CRONODIS LOGISTICA INTEGRAL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/12/2014 | 18/01/2018 |
GELESA GESTION LOGISTICA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/01/2018 | |
GRUPO CRONOS DISTRIBUCION INTEGRAL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/01/2015 | 30/05/2017 |
ALDIPREN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/12/2014 | 16/05/2017 |
GELESA GESTION LOGISTICA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/12/2014 | 10/02/2017 |
GELESA GESTION LOGISTICA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/06/2016 | 10/02/2017 |
DIMA DISTRIBUCION INTEGRAL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/04/2015 | 27/05/2016 |
VINCULACIONES DE CAÑADAS AROCENA MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAÑADAS AROCENA MERCEDES
Empresa: DIMA DISTRIBUCION INTEGRAL SL
Apoderado
- Cañadas Arocena Mercedes
- Iriondo Arriola Alberto
- Serrano Gonzalez Casto Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36882 , F 101, S 8, H M 485860, I/A 45 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-28
Empresa: CRONODIS LOGISTICA INTEGRAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cañadas Arocena Mercedes
- Castilla Peinado Pedro
- Iriondo Arriola Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 594 , F 174, S 8, H GU 5807, I/A 21 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-19
Empresa: GELESA GESTION LOGISTICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cañadas Arocena Mercedes
- Iriondo Arriola Alberto
- Serrano Gonzalez Casto Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28080 , F 156, S 8, H M 431138, I/A 39 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cañadas Arocena Mercedes
- Castilla Peinado Pedro
- Iriondo Arriola Alberto
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32113 , F 193, S 8, H M 31107, I/A 72 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-105-28
Empresa: ALDIPREN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cañadas Arocena Mercedes
- Castilla Peinado Pedro
- Iriondo Arriola Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 960, L 724, F 120, S 8, H AB 8097, I/A 38 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-95-02
Empresa: GELESA GESTION LOGISTICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cañadas Arocena Mercedes
- Iriondo Arriola Alberto
- Ruiz Esteban Alfonso
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28080 , F 154, S 8, H M 431138, I/A 36 (10/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-28
Empresa: GELESA GESTION LOGISTICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cañadas Arocena Mercedes
- Iriondo Arriola Alberto
- Serrano Gonzalez Casto Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28080 , F 152, S 8, H M 431138, I/A 33 (02/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-113-28
Empresa: DIMA DISTRIBUCION INTEGRAL SL
Apoderado
- Cañadas Arocena Mercedes
- Iriondo Arriola Alberto
- Serrano Gonzalez Casto Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28080 , F 177, S 8, H M 485860, I/A 40 (27/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-28
Empresa: DIMA DISTRIBUCION INTEGRAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cañadas Arocena Mercedes
- Iriondo Arriola Alberto
- Ruiz Esteban Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28080 , F 177, S 8, H M 485860, I/A 39 (27/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-28
Empresa: DIMA DISTRIBUCION INTEGRAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cañadas Arocena Mercedes
- Iriondo Arriola Alberto
- Ruiz Esteban Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28080 , F 173, S 8, H M 485860, I/A 30 (16/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-77-28
VER MAS ACTOS
Información de CAÑADAS AROCENA MERCEDES
Mostramos los datos de CAÑADAS AROCENA MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAÑADAS AROCENA MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos