CAMPUZANO TORRES MISAEL
Informe ejecutivo de CAMPUZANO TORRES MISAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CAMPUZANO TORRES MISAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO LA COSECHA MADMEX SL | Administrador Unico | 17/06/2022 | 24/05/2024 |
BENDITOS SUEÑOS SL | Administrador Solidario | 20/12/2021 | 30/05/2022 |
VINCULACIONES DE CAMPUZANO TORRES MISAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMPUZANO TORRES MISAEL
Empresa: GRUPO LA COSECHA MADMEX SL
Administrador Unico
- Campuzano Torres Misael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 771732, I/A 2 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-104-28
Empresa: GRUPO LA COSECHA MADMEX SL
Administrador Unico
- Campuzano Torres Misael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43721 , F 45, S 8, H M 771732, I/A 1 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-120-28
Empresa: BENDITOS SUEÑOS SL
Administrador Solidario
- Campuzano Torres Misael
- Espinosa Miranda Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41957 , F 31, S 8, H M 743010, I/A 3 (30/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-106-28
Empresa: BENDITOS SUEÑOS SL
Administrador Solidario
- Campuzano Torres Misael
- Espinosa Miranda Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41957 , F 30, S 8, H M 743010, I/A 2 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-28
Información de CAMPUZANO TORRES MISAEL
Mostramos los datos de CAMPUZANO TORRES MISAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMPUZANO TORRES MISAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos