CAMPUZANO PIQUERAS GUILLERMO
Informe ejecutivo de CAMPUZANO PIQUERAS GUILLERMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CAMPUZANO PIQUERAS GUILLERMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RECREATIUS SOTORRA SA | Apoderado Solidario | 04/10/2017 | 15/05/2018 |
ORENES APUESTAS CV SA | Apoderado Solidario | 16/04/2015 | 08/05/2018 |
VINCULACIONES DE CAMPUZANO PIQUERAS GUILLERMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMPUZANO PIQUERAS GUILLERMO
Empresa: RECREATIUS SOTORRA SA
Apoderado Solidario
- Campuzano Piqueras Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3035 , F 142, S 8, H T 4553, I/A 28 (15/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-43
Empresa: ORENES APUESTAS CV SA
Apoderado Solidario
- Campuzano Piqueras Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9870, L 7152, F 74, S 8, H V 162132, I/A 6 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-92-46
Empresa: RECREATIUS SOTORRA SA
Apoderado Solidario
- Campuzano Piqueras Guillermo
- Hernandez Ruiperez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3035 , F 140, S 8, H T 4553, I/A 25 (04/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-43
Empresa: ORENES APUESTAS CV SA
Apoderado Solidario
- Campuzano Piqueras Guillermo
- Navarro Meseguer Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9870, L 7152, F 72, S 8, H V 162132, I/A 2 (16/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-76-46
Información de CAMPUZANO PIQUERAS GUILLERMO
Mostramos los datos de CAMPUZANO PIQUERAS GUILLERMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMPUZANO PIQUERAS GUILLERMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos