CAMPS ALCINA PERE
Informe ejecutivo de CAMPS ALCINA PERE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CAMPS ALCINA PERE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TEPAI SL | Administrador Unico | 02/12/2010 | 13/01/2020 |
LENGUAJE Y COMUNICACION SL | Liquidador | 19/05/2011 | 19/05/2011 |
LENGUAJE Y COMUNICACION SL | Administrador Unico | 02/12/2010 | 19/05/2011 |
ENTRE POC I MASSA SL | Liquidador | 15/04/2011 | 15/04/2011 |
ENTRE POC I MASSA SL | Administrador Unico | 15/04/2011 |
VINCULACIONES DE CAMPS ALCINA PERE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMPS ALCINA PERE
Empresa: TEPAI SL
Administrador Unico
- Camps Alcina Pere
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2812 , F 150, S 8, H PM 11096, I/A 10 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-07
Empresa: LENGUAJE Y COMUNICACION SL
Liquidador
- Camps Alcina Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2442 , F 85, S 8, H PM 10935, I/A 9 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-07
Empresa: LENGUAJE Y COMUNICACION SL
Administrador Unico
- Camps Alcina Pere
Liquidador
- Camps Alcina Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2442 , F 85, S 8, H PM 10935, I/A 9 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-07
Empresa: ENTRE POC I MASSA SL
Liquidador
- Camps Alcina Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2330 , F 204, S 8, H PM 61321, I/A 2 (15/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-83-07
Empresa: ENTRE POC I MASSA SL
Administrador Unico
- Camps Alcina Pere
Liquidador
- Camps Alcina Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2330 , F 204, S 8, H PM 61321, I/A 2 (15/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-83-07
Empresa: TEPAI SL
Administrador Unico
- Camps Alcina Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1804 , F 113, S 8, H PM 11096, I/A 6 (02/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-237-07
Empresa: LENGUAJE Y COMUNICACION SL
Administrador Unico
- Camps Alcina Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1133 , F 157, S 8, H PM 10935, I/A 8 (02/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-237-07
Información de CAMPS ALCINA PERE
Mostramos los datos de CAMPS ALCINA PERE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMPS ALCINA PERE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos