CAMPRA ESTEBAN
Informe ejecutivo de CAMPRA ESTEBAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CAMPRA ESTEBAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARCAM DISEÑO Y GESTION SL | Administrador Unico | 26/06/2020 | |
EMOCAM MANAGEMENT & CONSULTING SL | Administrador Solidario | 05/02/2015 |
VINCULACIONES DE CAMPRA ESTEBAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMPRA ESTEBAN
Empresa: ARCAM DISEÑO Y GESTION SL
Administrador Unico
- Campra Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40491 , F 185, S 8, H M 718879, I/A 1 (26/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-127-28
Empresa: EMOCAM MANAGEMENT & CONSULTING SL
Apoderado
- Campra Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22972 , F 150, S 8, H M 411504, I/A 7 (04/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-90-28
Empresa: INGAR MANAGEMENT SL
Liquidador
- Campra Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24574 , F 92, S 8, H M 442258, I/A 3 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-92-28
Empresa: INGAR MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Campra Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24574 , F 92, S 8, H M 442258, I/A 3 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-92-28
Empresa: EMOCAM MANAGEMENT & CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Campra Esteban
- Candelas Chozas Moises
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22972 , F 149, S 8, H M 411504, I/A 4 (05/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-28
Información de CAMPRA ESTEBAN
Mostramos los datos de CAMPRA ESTEBAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMPRA ESTEBAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos