CAMPOY SUAREZ BELEN
Informe ejecutivo de CAMPOY SUAREZ BELEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CAMPOY SUAREZ BELEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HEXENEBEL SL | Administrador Unico | 21/01/2016 | 13/03/2024 |
HEXENEBEL SL | Liquidador | 13/03/2024 | 13/03/2024 |
MILLENNIUM CAPITAL SL | Apoderado Solidario | 11/07/2012 | |
MILLENNIUM CAPITAL SL | Administrador Mancomunado | 07/07/2011 |
VINCULACIONES DE CAMPOY SUAREZ BELEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMPOY SUAREZ BELEN
Empresa: HEXENEBEL SL
Liquidador
- Campoy Suarez Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3914 , F 176, S 8, H A 148248, I/A 5 (13/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-57-03
Empresa: HEXENEBEL SL
Administrador Unico
- Campoy Suarez Belen
Liquidador
- Campoy Suarez Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3914 , F 176, S 8, H A 148248, I/A 5 (13/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-57-03
Empresa: HEXENEBEL SL
Administrador Unico
- Campoy Suarez Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3914 , F 175, S 8, H A 148248, I/A 1 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-03
Empresa: MILLENNIUM CAPITAL SL
Apoderado Solidario
- Alcolea Gosalbez Jose Antonio
- Campoy Suarez Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3180 , F 185, S 8, H A 38162, I/A 14 (11/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-140-03
Empresa: MILLENNIUM CAPITAL SL
Administrador Mancomunado
- Alcolea Gosalbez Jose Antonio
- Campoy Suarez Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3180 , F 185, S 8, H A 38162, I/A 13 (07/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-136-03
Información de CAMPOY SUAREZ BELEN
Mostramos los datos de CAMPOY SUAREZ BELEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMPOY SUAREZ BELEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos