CAMPOS VILLARREAL ANGEL
Informe ejecutivo de CAMPOS VILLARREAL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CAMPOS VILLARREAL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXCAVACIONES Y DESMONTES HERMANOS CAMPOS SL | Administrador Solidario | 25/09/2012 | |
URBANIZACIONES Y AGUAS LIMPIAS DE ARAGON SL | Administrador Solidario | 08/07/2009 |
VINCULACIONES DE CAMPOS VILLARREAL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMPOS VILLARREAL ANGEL
Administrador Solidario
- Campos Villarreal Angel
- Campos Villarreal Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3931 , F 34, S 8, H Z 53835, I/A 2 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-50
Administrador Solidario
- Campos Villarreal Angel
- Campos Villarreal Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3931 , F 32, S 8, H Z 53835, I/A 1 (28/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-50
Administrador Solidario
- Campos Villarreal Angel
- Campos Villarreal Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2696 , F 65, S 8, H Z 29578, I/A 4 (25/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-193-50
Administrador Solidario
- Campos Villarreal Angel
- Campos Villarreal Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3720 , F 146, S 8, H Z 48819, I/A 1 (08/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-134-50
Información de CAMPOS VILLARREAL ANGEL
Mostramos los datos de CAMPOS VILLARREAL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMPOS VILLARREAL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos