CAMPOS SIMARRO MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de CAMPOS SIMARRO MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CAMPOS SIMARRO MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANPA PATRIMONIOS SL | Administrador Solidario | 24/02/2020 | |
CARVAJAL DEL SOL SL | Administrador Unico | 24/04/2018 | |
OLITORAN SL | Administrador Solidario | 31/10/2016 | |
SALONES NUEVO REAL SLL | Apoderado | 29/12/2014 | |
AVENIDA CONSULTING DE NEGOCIOS SL | Administrador Unico | 07/05/2009 |
VINCULACIONES DE CAMPOS SIMARRO MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMPOS SIMARRO MIGUEL ANGEL
Empresa: INMOMAN SL
Administrador Unico
- Campos Simarro Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 142 , F 57, S 8, H CR 5034, I/A 5 (09/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-13
Empresa: ALARIA MODA Y COMPLEMENTOS SL
Administrador Unico
- Campos Simarro Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 445 , F 134, S 8, H CR 17622, I/A 3 (18/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-78-13
Empresa: MANPA PATRIMONIOS SL
Administrador Solidario
- Campos Simarro Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 670 , F 183, S 8, H CR 31082, I/A 2 (24/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-13
Empresa: CAMARVE SL
Administrador Unico
- Campos Simarro Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 232 , F 207, S 8, H CR 8754, I/A 6 (24/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-13
Empresa: CARVAJAL DEL SOL SL
Administrador Unico
- Campos Simarro Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5721, L 4628, F 211, S 8, H MA144757, I/A 1 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-29
Empresa: OLITORAN SL
Administrador Solidario
- Campos Molero Jose Luis
- Campos Simarro Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12627 , F 116, S 8, H M 201967, I/A 8 (31/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-28
Empresa: SALONES NUEVO REAL SLL
Apoderado
- Campos Simarro Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 234 , F 197, S 8, H CR 8870, I/A 3 (29/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-13
Empresa: AVENIDA CONSULTING DE NEGOCIOS SL
Administrador Unico
- Campos Simarro Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 204 , F 103, S 8, H CR 7549, I/A 4 (07/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-95-13
Información de CAMPOS SIMARRO MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de CAMPOS SIMARRO MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMPOS SIMARRO MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos