CAMPOS SALGADO MARIA JESUS
Informe ejecutivo de CAMPOS SALGADO MARIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CAMPOS SALGADO MARIA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESARROLLOS INMOBILIARIOS ROSAMA SL | Administrador Suplente | 05/02/2020 |
VINCULACIONES DE CAMPOS SALGADO MARIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMPOS SALGADO MARIA JESUS
Empresa: COMERCIAL INMOBILIARIA LIMIANA SA
Administrador Unico
- Campos Salgado Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H OR 1792, I/A 8 (18/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-32
Empresa: CAMPOS SALGADO SL
Administrador Unico
- Campos Salgado Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 383 , F 187, S 8, H OR 5183, I/A 10 (05/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-133-32
Empresa: DESARROLLOS INMOBILIARIOS ROSAMA SL
Administrador Suplente
- Alvarez Santana Enrique Antonio
- Campos Salgado Maria Jesus
- Conde Campos Daniel
- Fernandez Gallego Maria Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 733 , F 199, S 8, H OR 10748, I/A 4 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-32
Empresa: COMERCIAL INMOBILIARIA LIMIANA SA
Administrador Unico
- Campos Salgado Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 206 , F 221, S 8, H OR 1792, I/A 6 (08/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-200-32
Empresa: PROMOCIONES MAXCUGAR SL
Liquidador Solidario
- Campos Salgado Maria Jesus
- Cuquejo Iglesias Saturnino
- Peña Garcia Maria Asuncion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 586 , F 29, S 8, H OR 7918, I/A 4 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-190-32
Empresa: PROMOCIONES MAXCUGAR SL
Administrador Solidario
- Campos Salgado Maria Jesus
- Cuquejo Iglesias Saturnino
- Peña Garcia Maria Asuncion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 586 , F 29, S 8, H OR 7918, I/A 4 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-190-32
Información de CAMPOS SALGADO MARIA JESUS
Mostramos los datos de CAMPOS SALGADO MARIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMPOS SALGADO MARIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos