CAMPOS RUIZ ANTONIO
Informe ejecutivo de CAMPOS RUIZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CAMPOS RUIZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SODEALRIO SL | Presidente | 08/07/2011 | |
SODEALRIO SL | Consejero | 30/11/2010 | |
CONSTRUCCIONES LIMPIEZAS Y CONTROLADORES EUROPA SL | Socio Unico | 12/08/2009 | |
CONSTRUCCIONES LIMPIEZAS Y CONTROLADORES EUROPA SL | Administrador Unico | 12/08/2009 |
VINCULACIONES DE CAMPOS RUIZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMPOS RUIZ ANTONIO
Empresa: SERCOTAS SERVICIOS A LA COMUNIDAD SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero Delegado
- Campos Ruiz Antonio
Consejero
Presidente
- Campos Ruiz Antonio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4731 , F 45, S 8, H SE 75025, I/A 4 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-41
Consejero
Presidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4914 , F 67, S 8, H SE 26469, I/A 50 (13/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-182-41
Empresa: SERCOTAS SERVICIOS A LA COMUNIDAD SL
Consejero Delegado
- Campos Ruiz Antonio
Consejero
- Campos Ruiz Antonio
Presidente
- Campos Ruiz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4731 , F 15, S 8, H SE 75025, I/A 3 (02/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-41
Consejero Delegado
Consejero
- Alvarez Gimenez Juan Pedro
- Bejarano Alvarez Manuel
- Bueno Navarro Juan Francisco
- Calvo Borrego Jose Luis
- Campos Ruiz Antonio
- De Pablo Blanco Oliden Maria Dolores
- Fernandez De Los Rios Torres Francisco Javier
- Fley Godoy Asuncion
- Florit De Carranza Jose Maria
- Galan Gonzalez Jose Luis
- Halcon Bejarano Maria Pia
- Landa Bercebal Francisco Javier
- Luque Moreno Jose Miguel
- Maza Burgos Jesus
- Muñoz Martinez Antonio
- Nuñez Ortega Francisco
- Perez Andres Antonio Alfonso
- Recio Fernandez Rafael
- Rincon Cardoso Evelia
- Rios Molina Maria Carmen
- Romero Rodriguez Maria Eugenia
- Salgueiro Lopez Rafael
- Salido Perez Jose Antonio
- Sanchez Antunez Ricardo
- Sanchez Estrella Maria Del Mar
- Serrano Lopez Gregorio
- Toscano Sanchez Francisco
- Vilchez Porras Maximiliano
- Zamora Ruiz Fernando
- Zoido Alvarez Juan Ignacio
Miem.Com.Ej.
- Alvarez Gimenez Juan Pedro
- Blazquez Sanchez Cristobal
- Bueno Navarro Juan Francisco
- Calvo Borrego Jose Luis
- Fernandez De Los Rios Torres Francisco Javier
- Gavira Moreno Antonio Casimiro
- Landa Bercebal Francisco Javier
- Maqueda Pedrosa Maria Teresa
- Martinez Troncoso Juan Antonio
- Maza Burgos Jesus
- Sanchez Antunez Ricardo
- Sanchez Monteseirin Alfredo
- Toscano Sanchez Francisco
- Zoido Alvarez Juan Ignacio
Pres.Com.Ej.
Presidente
Sec.Com.Ej.
Vicepresidente Comite Ejecutivo
Vicsec C.E
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5594 , F 45, S 8, H SE 3138, I/A 125 (22/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-188-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4914 , F 65, S 8, H SE 26469, I/A 45 (04/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-176-41
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4914 , F 65, S 8, H SE 26469, I/A 45 (04/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-176-41
Apoderado
Consejero
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3826 , F 24, S 8, H SE 26469, I/A 36 (19/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-147-41
Consejero
- Alcon Moreno Bernardo
- Alvarez Gimenez Juan Pedro
- Bejarano Alvarez Manuel
- Bueno Navarro Juan Francisco
- Calvo Borrego Jose Luis
- Campos Ruiz Antonio
- De Pablo Blanco Oliden Maria Dolores
- Fernandez De Los Rios Torres Francisco Javier
- Fley Godoy Asuncion
- Florit De Carranza Jose Maria
- Franco Palencia Jose Vicente
- Gutierrez Limones Antonio
- Halcon Bejarano Maria Pia
- Jesus Maza Burgos
- Jose Luis Galan Gonzalez
- Landa Bercebal Francisco Javier
- Luque Moreno Jose Miguel
- Maria Eugenia Romero Rodriguez
- Nuñez Ortega Francisco
- Perez Andres Antonio Alfonso
- Recio Fernandez Rafael
- Rincon Cardoso Evelia
- Rios Molina Maria Carmen
- Salgueiro Lopez Rafael
- Salido Perez Jose Antonio
- Sanchez Antunez Ricardo
- Sanchez Estrella Maria Del Mar
- Serrano Lopez Gregorio
- Toscano Sanchez Francisco
- Vilchez Porras Maximiliano
- Zamora Ruiz Fernando
- Zoido Alvarez Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3913 , F 120, S 8, H SE 3138, I/A 109 (27/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-151-41
Empresa: SODEALRIO SL
Presidente
- Campos Ruiz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3086 , F 100, S 8, H SE 40866, I/A 13 (08/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-140-41
Empresa: SODEALRIO SL
Consejero
- Campos Ruiz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3086 , F 99, S 8, H SE 40866, I/A 10 (30/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-237-41
VER MAS ACTOS
Información de CAMPOS RUIZ ANTONIO
Mostramos los datos de CAMPOS RUIZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMPOS RUIZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos