CAMPOS MORAES SANDRA MARIA
Informe ejecutivo de CAMPOS MORAES SANDRA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CAMPOS MORAES SANDRA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BEJOTAC CONSTRUCCIONES SL | Administrador Unico | 10/03/2021 | |
ALDI SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SL | Socio Unico | 13/02/2020 | |
ALDI SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SL | Administrador Unico | 22/05/2017 |
VINCULACIONES DE CAMPOS MORAES SANDRA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMPOS MORAES SANDRA MARIA
Empresa: BEJOTAC CONSTRUCCIONES SL
Administrador Unico
- Campos Moraes Sandra Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41572 , F 125, S 8, H M 736507, I/A 1 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-28
Socio Único
- Campos Moraes Sandra Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33546 , F 37, S 8, H M 603815, I/A 3 (13/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-28
Empresa: SABORES NOSSA PIZZA SL
Liquidador
- Campos Moraes Sandra Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35374 , F 192, S 8, H M 635940, I/A 2 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-28
Empresa: SABORES NOSSA PIZZA SL
Administrador Unico
- Campos Moraes Sandra Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35374 , F 192, S 8, H M 635940, I/A 2 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-28
Administrador Unico
- Campos Moraes Sandra Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33546 , F 37, S 8, H M 603815, I/A 2 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-28
Empresa: SABORES NOSSA PIZZA SL
Administrador Unico
- Campos Moraes Sandra Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35374 , F 192, S 8, H M 635940, I/A 1 (30/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-5-28
Información de CAMPOS MORAES SANDRA MARIA
Mostramos los datos de CAMPOS MORAES SANDRA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMPOS MORAES SANDRA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos