CAMPOS MARTI RAQUEL
Informe ejecutivo de CAMPOS MARTI RAQUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CAMPOS MARTI RAQUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACM TOOLS SL | Apoderado Solidario | 01/03/2021 | |
USADONE-SUPPLY SL | Administrador Unico | 05/10/2020 | |
ALTERA LAND SL | Administrador Unico | 28/03/2019 | |
TECNO BEE INNOVACION Y SERVICIO SL | Administrador Unico | 19/05/2017 |
VINCULACIONES DE CAMPOS MARTI RAQUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMPOS MARTI RAQUEL
Empresa: ACM TOOLS SL
Apoderado Solidario
- Campos Marti Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30528 , F 33, S 8, H B 173145, I/A 8 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-08
Empresa: USADONE-SUPPLY SL
Administrador Unico
- Campos Marti Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 885 , F 22, S 8, H OR 15664, I/A 2 (05/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-201-32
Empresa: ALTERA LAND SL
Administrador Unico
- Campos Marti Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46824 , F 9, S 8, H B 532095, I/A 1 (28/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-08
Empresa: TECNO BEE INNOVACION Y SERVICIO SL
Administrador Unico
- Campos Marti Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44546 , F 107, S 8, H B 459417, I/A 4 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-08
Información de CAMPOS MARTI RAQUEL
Mostramos los datos de CAMPOS MARTI RAQUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMPOS MARTI RAQUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos