CAMPOS HENRIQUES DE ALBURQUERQUE DE OREY RUI MARIA
Informe ejecutivo de CAMPOS HENRIQUES DE ALBURQUERQUE DE OREY RUI MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CAMPOS HENRIQUES DE ALBURQUERQUE DE OREY RUI MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OREY SHIPPING SL | Apoderado | 05/05/2021 | 18/10/2022 |
OREY SHIPPING SL | Apoderado | 04/10/2019 | 05/05/2021 |
OREY SHIPPING SL | Apoderado | 07/10/2019 | 05/05/2021 |
OREY SHIPPING SL | Apoderado | 26/07/2018 | 04/10/2019 |
OREY SHIPPING SL | Apoderado | 04/07/2017 | 17/07/2019 |
OREY SHIPPING SL | Apoderado Mancomunado | 31/10/2017 | 17/07/2019 |
OREY SHIPPING SL | Apoderado | 03/07/2014 | 04/07/2017 |
VINCULACIONES DE CAMPOS HENRIQUES DE ALBURQUERQUE DE OREY RUI MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMPOS HENRIQUES DE ALBURQUERQUE DE OREY RUI MARIA
Empresa: OREY SHIPPING SL
Apoderado
- Benito Cepeda Pablo
- Campos Henriques De Alburquerque De Orey Rui Maria
- De Carvalho De Alburquerque De Orey Miguel
- Espinosa Pike Alfredo
- Ferreira De Almada E Quadros Saldanha Marcos Franc
- Loureiro Barreiros Goncalo
- Zalvide Sanchez-ramade Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5898 , F 157, S 8, H BI 63889, I/A 27 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-207-48
Empresa: OREY SHIPPING SL
Apoderado
- Benito Cepeda Pablo
- Campos Henriques De Alburquerque De Orey Rui Maria
- De Carvalho De Alburquerque De Orey Miguel
- Espinosa Pike Alfredo
- Ferreira De Almada E Quadros Saldanha Marcos Franc
- Loureiro Barreiros Goncalo
- Zalvide Sanchez-ramade Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5898 , F 155, S 8, H BI 63889, I/A 24 (05/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-95-48
Empresa: OREY SHIPPING SL
Apoderado
- Campos Henriques De Alburquerque De Orey Rui Maria
- De Carvalho De Alburquerque De Orey Miguel
- Espinosa Pike Alfredo
- Ferreira De Almada E Quadros Saldanha Marcos Franc
- Loureiro Barreiros Goncalo
- Zalvide Sanchez-ramade Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5898 , F 155, S 8, H BI 63889, I/A 24 (05/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-95-48
Empresa: OREY SHIPPING SL
Apoderado
- Campos Henriques De Alburquerque De Orey Rui Maria
- De Carvalho De Alburquerque De Orey Miguel
- Espinosa Pike Alfredo
- Ferreira De Almada E Quadros Saldanha Marcos Franc
- Fungueiriño Gomez Jose Manuel
- Lapuente Sevillano Ruben
- Loureiro Barreiros Goncalo
- Zalvide Sanchez-ramade Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5443 , F 96, S 8, H BI 63889, I/A 20 (07/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-200-48
Empresa: OREY SHIPPING SL
Apoderado
- Campos Henriques De Alburquerque De Orey Rui Maria
- De Carvalho De Alburquerque De Orey Miguel
- Espinosa Pike Alfredo
- Ferreira De Almada E Quadros Saldanha Marcos Franc
- Loureiro Barreiros Goncalo
- Zalvide Sanchez-ramade Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5443 , F 96, S 8, H BI 63889, I/A 19 (07/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-200-48
Empresa: OREY SHIPPING SL
Apoderado
- Campos Henriques De Alburquerque De Orey Rui Maria
- De Carvalho De Alburquerque De Orey Miguel
- Espinosa Pike Alfredo
- Ferreira De Almada E Quadros Saldanha Marcos Franc
- Loureiro Barreiros Goncalo
- Zalvide Sanchez-ramade Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5443 , F 95, S 8, H BI 63889, I/A 18 (07/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-200-48
Empresa: OREY SHIPPING SL
Apoderado
- Campos Henriques De Alburquerque De Orey Rui Maria
- De Carvalho De Alburquerque De Orey Miguel
- Espinosa Pike Alfredo
- Ferreira De Almada E Quadros Saldanha Marcos Franc
- Loureiro Barreiros Goncalo
- Zalvide Sanchez-ramade Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5443 , F 94, S 8, H BI 63889, I/A 17 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-200-48
Empresa: OREY SHIPPING SL
Apoderado
- Campos Henriques De Alburquerque De Orey Rui Maria
- De Carvalho De Alburquerque De Orey Miguel
- Espinosa Pike Alfredo
- Ferreira De Almada E Quadros Saldanha Marcos Franc
- Garay Beitia Pedro
- Loureiro Barreiros Goncalo
- Zalvide Sanchez-ramade Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5443 , F 94, S 8, H BI 63889, I/A 17 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-200-48
Empresa: CORREA SUR SL
Apoderado
- Campos Henriques De Alburquerque De Orey Rui Maria
- De Carvalho De Alburquerque De Orey Miguel
- Espinosa Pike Alfredo
- Ferreira De Almada E Quadros Saldanha Marcos Franc
- Garay Beitia Pedro
- Loureiro Barreiros Goncalo
- Zalvide Sanchez-ramade Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5443 , F 17, S 8, H BI 63889, I/A 13 (26/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-149-48
Empresa: OREY SHIPPING SL
Apoderado Mancomunado
- Campos Henriques De Alburquerque De Orey Rui Maria
- Correa Lasterra Alvaro
- De Carvalho De Alburquerque De Orey Miguel
- Espinosa Pike Alfredo
- Ferreira De Almada E Quadros Saldanha Marcos Franc
- Garay Beitia Pedro Jose
- Zalvide Sanchez-ramade Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5332 , F 51, S 8, H BI 43232, I/A 28 (31/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-213-48
VER MAS ACTOS
Información de CAMPOS HENRIQUES DE ALBURQUERQUE DE OREY RUI MARIA
Mostramos los datos de CAMPOS HENRIQUES DE ALBURQUERQUE DE OREY RUI MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMPOS HENRIQUES DE ALBURQUERQUE DE OREY RUI MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos