CAMPOS GUERETA GOMEZ ANDRES
Informe ejecutivo de CAMPOS GUERETA GOMEZ ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CAMPOS GUERETA GOMEZ ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INASETEC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SL | Soc.Prof. | 21/10/2009 |
VINCULACIONES DE CAMPOS GUERETA GOMEZ ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMPOS GUERETA GOMEZ ANDRES
Empresa: TREBLABARCOS SL
Administrador Unico
- Campos Guereta Gomez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026 , F 151, S 8, H CA 42419, I/A 5 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-227-11
Empresa: TREBLABARCOS SL
Administrador Unico
- Campos Guereta Gomez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026 , F 149, S 8, H CA 42419, I/A 1 (04/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-196-11
Administrador Mancomunado
- Campos Guereta Diez Juan
- Campos Guereta Gomez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1866 , F 53, S 8, H CA 35736, I/A 3 (31/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-9-11
Administrador Mancomunado
- Campos Guereta Diez Juan
- Campos Guereta Gomez Andres
Soc.Prof.
- Campos Guereta Diez Juan
- Campos Guereta Gomez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1866 , F 52, S 8, H CA 35736, I/A 2 (21/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-211-11
Administrador Mancomunado
- Campos Guereta Diez Juan
- Campos Guereta Gomez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1866 , F 52, S 8, H CA 35736, I/A 2 (21/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-211-11
Información de CAMPOS GUERETA GOMEZ ANDRES
Mostramos los datos de CAMPOS GUERETA GOMEZ ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMPOS GUERETA GOMEZ ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos