CAMPOS GRIMALT FRANCISCO JOSE
Informe ejecutivo de CAMPOS GRIMALT FRANCISCO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CAMPOS GRIMALT FRANCISCO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WORLD LITERACY ORGANIZATION SL | Apoderado | 31/01/2024 | |
SOLUCIONES AMBIENTALES INDUSTRIALES 65 SL | Apoderado | 16/05/2023 | |
INGENIERIA DE CONSTRUCCION ACTIVIDADES Y MEDIO AMBIENTE SL | Socio Unico | 18/06/2009 | |
INGENIERIA DE CONSTRUCCION ACTIVIDADES Y MEDIO AMBIENTE SL | Administrador Unico | 18/06/2009 |
VINCULACIONES DE CAMPOS GRIMALT FRANCISCO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMPOS GRIMALT FRANCISCO JOSE
Empresa: WORLD LITERACY ORGANIZATION SL
Apoderado
- Campos Grimalt Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11484, L 8762, F 211, S 8, H V 214990, I/A 2 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-27-46
Empresa: OPTIUM 4U SL
Liquidador Unico
- Campos Grimalt Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8505, L 5795, F 27, S 8, H V 115737, I/A 8 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-46
Empresa: OPTIUM 4U SL
Administrador Unico
- Campos Grimalt Francisco Jose
Liquidador Unico
- Campos Grimalt Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8505, L 5795, F 27, S 8, H V 115737, I/A 8 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-46
Apoderado
- Campos Grimalt Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11371, L 8649, F 218, S 8, H V 210945, I/A 2 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-46
Empresa: BAYOT Y GADEA SL
Liquidador Unico
- Campos Grimalt Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5923, L 3229, F 95, S 8, H V 57115, I/A 8 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-22-46
Empresa: BAYOT Y GADEA SL
Administrador Unico
- Campos Grimalt Francisco Jose
Liquidador Unico
- Campos Grimalt Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5923, L 3229, F 95, S 8, H V 57115, I/A 8 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-22-46
Empresa: TECNICOOP INGENIERIA SL
Liquidador Unico
- Campos Grimalt Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6014, L 3320, F 57, S 8, H V 58986, I/A 8 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-46
Empresa: TECNICOOP INGENIERIA SL
Administrador Unico
- Campos Grimalt Francisco Jose
Liquidador Unico
- Campos Grimalt Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6014, L 3320, F 57, S 8, H V 58986, I/A 8 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-46
Administrador Unico
- Campos Grimalt Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9054, L 6338, F 134, S 8, H V 134562, I/A 1 (18/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-120-46
Socio Único
- Campos Grimalt Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9054, L 6338, F 134, S 8, H V 134562, I/A 1 (18/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-120-46
Información de CAMPOS GRIMALT FRANCISCO JOSE
Mostramos los datos de CAMPOS GRIMALT FRANCISCO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMPOS GRIMALT FRANCISCO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos