CAMPOS GIL JESUS JUAN
Informe ejecutivo de CAMPOS GIL JESUS JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CAMPOS GIL JESUS JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RITAWANDA SL | Administrador Unico | 16/04/2009 | 18/03/2021 |
BECAM PLAYA'S HOUSE SL | Liquidador Mancomunado | 02/10/2020 | 02/10/2020 |
BECAM PLAYA'S HOUSE SL | Administrador Mancomunado | 31/05/2017 | 02/10/2020 |
BECAM PLAYA'S HOUSE SL | Administrador Unico | 26/03/2010 | 31/05/2017 |
BECAM PLAYA'S HOUSE SL | Administrador Mancomunado | 03/09/2009 | 26/03/2010 |
BECAM PLAYA'S HOUSE SL | Administrador Mancomunado | 05/03/2010 | 26/03/2010 |
RITAWANDA SL | Apoderado | 16/04/2009 | |
RITAWANDA SL | Administrador Mancomunado | 16/04/2009 |
VINCULACIONES DE CAMPOS GIL JESUS JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMPOS GIL JESUS JUAN
Empresa: RITAWANDA SL
Administrador Unico
- Campos Gil Jesus Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38992 , F 90, S 8, H B 334439, I/A 8 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-08
Empresa: BECAM PLAYA'S HOUSE SL
Liquidador Mancomunado
- Campos Gil Inmaculada Concepcion
- Campos Gil Jesus Juan
- Elke Bettens
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45987 , F 99, S 8, H B 506030, I/A 5 (02/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-197-08
Empresa: BECAM PLAYA'S HOUSE SL
Administrador Mancomunado
- Campos Gil Inmaculada Concepcion
- Campos Gil Jesus Juan
- Elke Bettens
Liquidador Mancomunado
- Campos Gil Inmaculada Concepcion
- Campos Gil Jesus Juan
- Elke Bettens
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45987 , F 99, S 8, H B 506030, I/A 5 (02/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-197-08
Empresa: CAMPOS Y CURIA SL
Administrador Mancomunado
- Bettens Elke
- Campos Gil Inmaculada Concepcion
- Campos Gil Jesus Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2505 , F 209, S 8, H T 40527, I/A 3 (31/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-43
Empresa: CAMPOS Y CURIA SL
Administrador Unico
- Campos Gil Jesus Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2505 , F 209, S 8, H T 40527, I/A 3 (31/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-43
Empresa: CAMPOS Y CURIA SL
Administrador Unico
- Campos Gil Jesus Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2505 , F 208, S 8, H T 40527, I/A 2 (26/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-66-43
Empresa: CAMPOS Y CURIA SL
Administrador Mancomunado
- Campos Gil Jesus Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2505 , F 208, S 8, H T 40527, I/A 2 (26/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-66-43
Empresa: CAMPOS Y CURIA SL
Administrador Mancomunado
- Campos Gil Jesus Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2505 , F 208, S 8, H T 40527, I/A 2 (05/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-51-43
Empresa: CAMPOS Y CURIA SL
Administrador Mancomunado
- Campos Gil Jesus Juan
- Curia Falco Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2505 , F 204, S 8, H T 40527, I/A 1 (03/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-176-43
Empresa: RITAWANDA SL
Administrador Unico
- Campos Gil Jesus Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38992 , F 89, S 8, H B 334439, I/A 4 (16/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-80-08
VER MAS ACTOS
Información de CAMPOS GIL JESUS JUAN
Mostramos los datos de CAMPOS GIL JESUS JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMPOS GIL JESUS JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos