CAMPOS GARCIA JUAN
Informe ejecutivo de CAMPOS GARCIA JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CAMPOS GARCIA JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASESORIA AUTONOMOS VALENCIA - CAUTARO SL | Socio Unico | 16/05/2024 | |
ASESORIA AUTONOMOS VALENCIA - CAUTARO SL | Administrador Unico | 16/05/2024 | |
NEUROMED ALBACETE SL | Socio Unico | 20/10/2020 | |
NEUROMED ALBACETE SL | Administrador Unico | 20/10/2020 |
VINCULACIONES DE CAMPOS GARCIA JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMPOS GARCIA JUAN
Administrador Unico
- Campos Garcia Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 218323, I/A 1 (16/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-46
Socio Único
- Campos Garcia Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 218323, I/A 1 (16/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-46
Empresa: NEUROMED ALBACETE SL
Administrador Unico
- Campos Garcia Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 942, L 706, F 108, S 8, H AB 24023, I/A 2 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-208-02
Empresa: NEUROMED ALBACETE SL
Administrador Solidario
- Alcazar Parra Arantzazu
- Campos Garcia Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 942, L 706, F 108, S 8, H AB 24023, I/A 2 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-208-02
Empresa: NEUROMED ALBACETE SL
Socio Único
- Campos Garcia Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 942, L 706, F 108, S 8, H AB 24023, I/A 2 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-208-02
Empresa: NEUROMED ALBACETE SL
Administrador Solidario
- Alcazar Parra Arantzazu
- Campos Garcia Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 942, L 706, F 107, S 8, H AB 24023, I/A 1 (26/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-64-02
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Campos Garcia Juan
- Garbayo Garcia Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18154 , F 225, S 8, H M 314171, I/A 22 (17/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-120-28
Información de CAMPOS GARCIA JUAN
Mostramos los datos de CAMPOS GARCIA JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMPOS GARCIA JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos