CAMPOS GARCIA ANTONIO MANUEL
Informe ejecutivo de CAMPOS GARCIA ANTONIO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE CAMPOS GARCIA ANTONIO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LB77 EXPERIENCE SL | Administrador Mancomunado | 25/04/2024 | |
CONSULTORIA CINE PUBLICITARIO SL | Administrador Unico | 24/11/2023 | |
MELAVIC 2022 SL | Socio Unico | 20/03/2023 | |
PROVEEDORA DEL CENTRO 2005 SL | Administrador Mancomunado | 29/08/2022 | |
ANDALUZA DE VEHICULOS CAMPOS SL | Administrador Unico | 28/01/2020 | |
PORTES PINO SILVES SL | Administrador Unico | 04/09/2018 | |
MELAVIC 2022 SL | Administrador Unico | 04/09/2018 | |
MARKETING Y PUBLICIDAD LA BOUTIQUE 77 SL | Administrador Unico | 15/04/2015 | |
RED CAR SUR SRL | Administrador Mancomunado | 02/03/2011 | |
ALQUILER DE VEHICULOS CAMPOS SL | Apoderado Solidario | 28/12/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CAMPOS GARCIA ANTONIO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMPOS GARCIA ANTONIO MANUEL
Empresa: LB77 EXPERIENCE SL
Administrador Mancomunado
- Campos Garcia Antonio Manuel
- Montil Torrero Borja
- Peso Silva Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46706 , F 206, S 8, H M 819854, I/A 1 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-28
Empresa: CONSULTORIA CINE PUBLICITARIO SL
Administrador Unico
- Campos Garcia Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46026 , F 56, S 8, H M 808771, I/A 1 (24/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-28
Empresa: MELAVIC 2022 SL
Socio Único
- Campos Garcia Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6597 , F 52, S 8, H SE118869, I/A 3 (20/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-41
Empresa: AVICAR ALQUILER SL
Administrador Unico
- Campos Garcia Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6524 , F 166, S 8, H SE117095, I/A 2 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-41
Empresa: AUTOVERMIETUNG UND IMMOBILIEN SL
Administrador Unico
- Campos Garcia Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5766 , F 12, S 8, H SE 99021, I/A 2 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-41
Empresa: CASTMON TRANSPORTES SL
Administrador Unico
- Campos Garcia Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6597 , F 81, S 8, H SE118875, I/A 2 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-41
Empresa: PROVEEDORA DEL CENTRO 2005 SL
Administrador Mancomunado
- Campos Garcia Antonio Manuel
- Ruiz Zafra Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4280 , F 221, S 8, H SE 65410, I/A 3 (29/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-170-41
Empresa: DESARROLLOS URBANISTICOS AGOVICAL SL
Administrador Mancomunado
- Aguilar Lara Antonio
- Campos Garcia Antonio Manuel
- Rodriguez Hornillo Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4402 , F 140, S 8, H SE 67791, I/A 2 (19/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-77-41
Empresa: ANDALUZA DE VEHICULOS CAMPOS SL
Administrador Unico
- Campos Garcia Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2466 , F 190, S 8, H SE 28663, I/A 6 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-41
Empresa: ANDALUZA DE VEHICULOS CAMPOS SL
Administrador Mancomunado
- Campos Garcia Antonio Manuel
- Sanchez Marquez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2466 , F 190, S 8, H SE 28663, I/A 6 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-41
VER MAS ACTOS
Información de CAMPOS GARCIA ANTONIO MANUEL
Mostramos los datos de CAMPOS GARCIA ANTONIO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMPOS GARCIA ANTONIO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos