CAMPOS GARCIA ANDRES
Informe ejecutivo de CAMPOS GARCIA ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CAMPOS GARCIA ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARASCAM GESTION INTEGRAL SL | Administrador Unico | 23/09/2024 | |
ARCARIUS INTEGRAL SL | Administrador Unico | 27/06/2024 | |
ARAS CAZA Y MONTE SL | Administrador Unico | 28/04/2021 |
VINCULACIONES DE CAMPOS GARCIA ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMPOS GARCIA ANDRES
Empresa: ARASCAM GESTION INTEGRAL SL
Administrador Unico
- Campos Garcia Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CR 34498, I/A 1 (23/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-189-13
Empresa: ARCARIUS INTEGRAL SL
Administrador Unico
- Campos Garcia Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 827062, I/A 1 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-28
Empresa: ARAS CAZA Y MONTE SL
Administrador Unico
- Campos Garcia Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 683 , F 141, S 8, H CR 31862, I/A 1 (28/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-13
Administrador Unico
- Campos Garcia Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3981, L 3981, F 76, S 8, H PO 57169, I/A 3 (06/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-130-36
Administrador Unico
- Campos Garcia Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3981, L 3981, F 75, S 8, H PO 57169, I/A 1 (28/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-169-36
Empresa: GESTION DE OBRAGLOBAL SL
Liquidador
- Campos Garcia Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2630, L 2630, F 49, S 8, H PO 28474, I/A 4º (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-36
Empresa: GESTION DE OBRAGLOBAL SL
Administrador Unico
- Campos Garcia Andres
Liquidador
- Campos Garcia Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2630, L 2630, F 49, S 8, H PO 28474, I/A 4º (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-36
Socio único
- Campos Garcia Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 750 , F 83, S 8, H LE 6999, I/A 7 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-24
Empresa: GRUPO DOSEAN SL
Administrador Unico
- Campos Garcia Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2132, L 2132, F 8, S 8, H PO 21421, I/A 6 (22/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-191-36
Información de CAMPOS GARCIA ANDRES
Mostramos los datos de CAMPOS GARCIA ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMPOS GARCIA ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos