CAMPOS DELGADO MARIA MARGARITA
Informe ejecutivo de CAMPOS DELGADO MARIA MARGARITA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CAMPOS DELGADO MARIA MARGARITA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOGALES SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CONSERJERIAS SL | Administrador Unico | 21/01/2013 |
VINCULACIONES DE CAMPOS DELGADO MARIA MARGARITA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMPOS DELGADO MARIA MARGARITA
Empresa: ROHEVILI SL
Administrador Unico
- Campos Delgado Maria Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19731 , F 44, S 8, H M 347213, I/A 6 (03/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-195-28
Administrador Unico
- Campos Delgado Maria Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21155 , F 88, S 8, H M 375586, I/A 4 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-22-28
Empresa: ROHEVILI SL
Administrador Unico
- Campos Delgado Maria Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19731 , F 44, S 8, H M 347213, I/A 5 (27/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-28
Empresa: FERNIMAR SOLUCIONES SL
Administrador Unico
- Campos Delgado Maria Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23730 , F 87, S 8, H M 425907, I/A 5 (21/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-21-28
Empresa: FERNIMAR SOLUCIONES SL
Administrador Unico
- Campos Delgado Maria Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23730 , F 87, S 8, H M 425907, I/A 4 (01/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-110-28
Información de CAMPOS DELGADO MARIA MARGARITA
Mostramos los datos de CAMPOS DELGADO MARIA MARGARITA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMPOS DELGADO MARIA MARGARITA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos