CAMPOS CHRISTIAN CORTEZ
Informe ejecutivo de CAMPOS CHRISTIAN CORTEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CAMPOS CHRISTIAN CORTEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WEBHELP EL PINILLO SL | Apoderado | 10/03/2021 | |
WEBHELP EL PINILLO SL | Apoderado | 01/07/2015 | 10/03/2021 |
WEBHELP EL PINILLO SL | Apoderado | 19/04/2018 | 10/03/2021 |
WEBHELP EL PINILLO SL | Administrador Unico | 30/01/2019 | 26/05/2020 |
WEBHELP EL PINILLO SL | Administrador Unico | 17/06/2016 | 03/04/2018 |
VINCULACIONES DE CAMPOS CHRISTIAN CORTEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMPOS CHRISTIAN CORTEZ
Empresa: WEBHELP EL PINILLO SL
Apoderado
- Campos Christian Cortez
- Campos Christian Cortez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5723, L 4630, F 13, S 8, H MA112130, I/A 15 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-29
Empresa: WEBHELP EL PINILLO SL
Administrador Unico
- Campos Christian Cortez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5723, L 4630, F 12, S 8, H MA112130, I/A 10 (26/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-106-29
Empresa: WEBHELP EL PINILLO SL
Administrador Unico
- Campos Christian Cortez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5723, L 4630, F 12, S 8, H MA112130, I/A 9 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-29
Empresa: INFONORDIC SL
Apoderado
- Campos Christian Cortez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4969, L 3876, F 41, S 8, H MA112130, I/A 7 (19/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-82-29
Empresa: INFONORDIC SL
Administrador Unico
- Campos Christian Cortez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4969, L 3876, F 41, S 8, H MA112130, I/A 6 (03/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-29
Empresa: INFONORDIC SL
Administrador Unico
- Campos Christian Cortez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4969, L 3876, F 40, S 8, H MA112130, I/A 5 (17/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-29
Empresa: INFONORDIC SL
Apoderado
- Campos Christian Cortez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4969, L 3876, F 40, S 8, H MA112130, I/A 4 (01/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-128-29
Información de CAMPOS CHRISTIAN CORTEZ
Mostramos los datos de CAMPOS CHRISTIAN CORTEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMPOS CHRISTIAN CORTEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos