CAMPOS CASTILLO EMILIA
Informe ejecutivo de CAMPOS CASTILLO EMILIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CAMPOS CASTILLO EMILIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AILIME REAL STATE SL | Administrador Unico | 14/09/2011 | 03/03/2014 |
TYPIA SERVICIOS INTEGRALES SL | Apoderado | 06/09/2010 | 22/01/2013 |
VINCULACIONES DE CAMPOS CASTILLO EMILIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMPOS CASTILLO EMILIA
Empresa: AILIME REAL STATE SL
Administrador Unico
- Campos Castillo Emilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28055 , F 85, S 8, H M 505586, I/A 8 (03/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-28
Empresa: TYPIA SERVICIOS INTEGRALES SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27996 , F 55, S 8, H M 504524, I/A 4 (22/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-22-28
Empresa: MONTERREINA INMUEBLES SL
Administrador Unico
- Campos Castillo Emilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28055 , F 82, S 8, H M 505586, I/A 3 (14/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-183-28
Empresa: TYPIA SERVICIOS INTEGRALES SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27996 , F 53, S 8, H M 504524, I/A 2 (06/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-179-28
Información de CAMPOS CASTILLO EMILIA
Mostramos los datos de CAMPOS CASTILLO EMILIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMPOS CASTILLO EMILIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos