CAMPOS CALLAO MARIA
Informe ejecutivo de CAMPOS CALLAO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CAMPOS CALLAO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAJ3 CAPITAL SL | REPR.143 RRM | 09/09/2024 | |
SURIKATA CONSULTING SL | Administrador Unico | 26/06/2024 | |
MEDICA SCIENTIA INNOVATION RESEARCH SL | REPR.143 RRM | 29/05/2023 | |
SCIENCE4TECH SOLUTIONS SL | Presidente | 05/12/2022 | |
SCIENCE4TECH SOLUTIONS SL | Consejero Delegado Solidario | 05/12/2022 | |
SCIENCE4TECH SOLUTIONS SL | Consejero | 05/12/2022 |
VINCULACIONES DE CAMPOS CALLAO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMPOS CALLAO MARIA
Empresa: MAJ3 CAPITAL SL
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
- Campos Callao Maria
- Llombart Cussac Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 601894, I/A 5 (09/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-178-08
Empresa: MAJ3 CAPITAL SL
Administrador Solidario
- Campos Callao Maria
- Llombart Cussac Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 601894, I/A 5 (09/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-178-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Campos Callao Maria
- Campos Callao Maria
Apoderado Solidario
- Campos Callao Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 423631, I/A 66 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-08
Empresa: SURIKATA CONSULTING SL
Administrador Unico
- Campos Callao Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 617604, I/A 1 (26/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-128-08
Apoderado Solidario
- Campos Callao Maria
- Cortes Castan Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48870 , F 133, S 8, H B 423631, I/A 64 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48650 , F 63, S 8, H B 423631, I/A 57 (29/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-08
Apoderado Solidario
- Campos Callao Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48384 , F 145, S 8, H B 423631, I/A 55 (22/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-42-08
Administrador Unico
- Campos Callao Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48384 , F 140, S 8, H B 423631, I/A 53 (16/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-08
Empresa: SCIENCE4TECH SOLUTIONS SL
Auditor
Consejero Delegado Solidario
- Campos Callao Maria
Consejero
- Campos Callao David
- Campos Callao Maria
- Lainz Arroyo Miguel
Presidente
- Campos Callao Maria
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47056 , F 155, S 8, H B 539616, I/A 18 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-08
Empresa: SCIENCE4TECH SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Campos Callao Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47056 , F 155, S 8, H B 539616, I/A 18 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-08
VER MAS ACTOS
Información de CAMPOS CALLAO MARIA
Mostramos los datos de CAMPOS CALLAO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMPOS CALLAO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos