CAMPOS BURGALETA ALFONSO
Informe ejecutivo de CAMPOS BURGALETA ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CAMPOS BURGALETA ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VEOLIA SERVICIOS LECAM SA | Apoderado | 22/02/2022 |
VINCULACIONES DE CAMPOS BURGALETA ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMPOS BURGALETA ALFONSO
Empresa: VEOLIA SERVICIOS LECAM SA
Apoderado Solidario
- Campos Burgaleta Alfonso
- Celdran Gimeno Jose Javier
- Delgado Somodevilla Daniel
- Gomez Garcia Pablo
- Rumayor Zarzuelo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42748 , F 37, S 8, H M 39389, I/A 284 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-28
Empresa: VEOLIA SERVICIOS LECAM SA
Apoderado
- Campos Burgaleta Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42748 , F 30, S 8, H M 39389, I/A 275 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-28
Empresa: VEOLIA SERVICIOS LECAM SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32829 , F 17, S 8, H M 39389, I/A 259 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-46-28
Empresa: DALKIA ENERGIA Y SERVICIOS SA
Apoderado
- Campos Burgaleta Alfonso
- Martin Losa David
- Rivera Torres Jose Miguel
- Rumayor Zarzuelo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29004 , F 225, S 8, H M 39389, I/A 228 (06/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-28
Empresa: DALKIA ENERGIA Y SERVICIOS SA
Apoderado Solidario
- Campos Burgaleta Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29004 , F 213, S 8, H M 39389, I/A 219 (23/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-144-28
Información de CAMPOS BURGALETA ALFONSO
Mostramos los datos de CAMPOS BURGALETA ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMPOS BURGALETA ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos