CAMPOS BOTELLA ANTONIO LUIS
Informe ejecutivo de CAMPOS BOTELLA ANTONIO LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CAMPOS BOTELLA ANTONIO LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAMPOS BOTELLA AL SL | Liquidador | 30/12/2019 | 30/12/2019 |
CAMPOS BOTELLA AL SL | Administrador | 30/12/2019 | |
CUINAMIX SL | Administrador Solidario | 03/03/2014 | 14/01/2019 |
CUINAMIX SL | Liquidador | 14/01/2019 | 14/01/2019 |
CUINAMIX SL | Administrador | 14/01/2019 | |
BADAREDIT SL | Administrador Solidario | 01/06/2017 | |
BADAREDIT SL | Liquidador | 01/06/2017 | 01/06/2017 |
HELLOMONEY SL | Administrador Solidario | 20/03/2009 | 19/06/2015 |
VINCULACIONES DE CAMPOS BOTELLA ANTONIO LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMPOS BOTELLA ANTONIO LUIS
Empresa: CAMPOS BOTELLA AL SL
Liquidador
- Campos Botella Antonio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31987 , F 163, S 8, H B 203296, I/A 3 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-08
Empresa: CAMPOS BOTELLA AL SL
Administrador
- Campos Botella Antonio Luis
Liquidador
- Campos Botella Antonio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31987 , F 163, S 8, H B 203296, I/A 3 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-08
Empresa: CUINAMIX SL
Liquidador
- Campos Botella Antonio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44195 , F 23, S 8, H B 449282, I/A 3 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-08
Empresa: CUINAMIX SL
Administrador
- Campos Botella Antonio Luis
Liquidador
- Campos Botella Antonio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44195 , F 23, S 8, H B 449282, I/A 3 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-08
Empresa: BADAREDIT SL
Liquidador
- Campos Botella Antonio Luis
- Pique Ros Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36873 , F 180, S 8, H B 289900, I/A 2 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-08
Empresa: BADAREDIT SL
Administrador Solidario
- Campos Botella Antonio Luis
- Pique Ros Jordi
Liquidador
- Campos Botella Antonio Luis
- Pique Ros Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36873 , F 180, S 8, H B 289900, I/A 2 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-08
Empresa: CUINAMIX SL
Administrador Solidario
- Aparicio Martin Juan Antonio
- Campos Botella Antonio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44195 , F 22, S 8, H B 449282, I/A 1 (03/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-47-08
Empresa: HELLOMONEY SL
Administrador Solidario
- Campos Botella Antonio Luis
- Pique Ros Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41113 , F 53, S 8, H B 379348, I/A 1 (20/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-63-08
Información de CAMPOS BOTELLA ANTONIO LUIS
Mostramos los datos de CAMPOS BOTELLA ANTONIO LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMPOS BOTELLA ANTONIO LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos