CAMPORRO PRIETO JOSE LUIS
Informe ejecutivo de CAMPORRO PRIETO JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE CAMPORRO PRIETO JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES AGUILA 2009 SL | Administrador Unico | 19/03/2010 |
VINCULACIONES DE CAMPORRO PRIETO JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMPORRO PRIETO JOSE LUIS
Empresa: CONSTRUCCIONES OTEYP SA
Administrador Unico
- Camporro Prieto Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2560 , F 120, S 8, H AS 8915, I/A 20 (30/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-33
Empresa: PROMOCIONES CAUDAL SL
Administrador Solidario
- Camporro Prieto Jose Luis
- Vazquez Cima Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3125 , F 58, S 8, H AS 8437, I/A 15 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-52-33
Empresa: INGENIERIA VICTORIA SL
Administrador Unico
- Camporro Prieto Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3488 , F 36, S 8, H AS 6939, I/A 11 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-52-33
Administrador Unico
- Camporro Prieto Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1148 , F 156, S 8, H AS 2463, I/A 13 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-52-33
Empresa: AZOR PROMOCIONES ASTURIANAS SL
Administrador Unico
- Camporro Prieto Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3331 , F 115, S 8, H AS 32169, I/A 3 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-52-33
Empresa: CONSTRUCCIONES OTEYP SA
Administrador Unico
- Camporro Prieto Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2560 , F 120, S 8, H AS 8915, I/A 19 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-159-33
Administrador Unico
- Camporro Prieto Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1148 , F 156, S 8, H AS 2463, I/A 9 (18/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-209-33
Administrador Unico
- Camporro Prieto Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1148 , F 156, S 8, H AS 2463, I/A 9 (18/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-209-33
Empresa: INGENIERIA VICTORIA SL
Administrador Unico
- Camporro Prieto Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3488 , F 35, S 8, H AS 6939, I/A 10 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-33
Empresa: INGENIERIA VICTORIA SL
Administrador Solidario
- Camporro Prieto Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3488 , F 35, S 8, H AS 6939, I/A 10 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-33
VER MAS ACTOS
Información de CAMPORRO PRIETO JOSE LUIS
Mostramos los datos de CAMPORRO PRIETO JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMPORRO PRIETO JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos