CAMPO PRIETO JESUS
Informe ejecutivo de CAMPO PRIETO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CAMPO PRIETO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESARROLLO DE IDEAS DE OCIO Y TURISMO SL | Administrador Unico | 10/06/2022 | |
DESARROLLO DE IDEAS DE TRAZABILIDAD SL | Socio Unico | 22/06/2017 | |
DESARROLLO DE IDEAS DE TRAZABILIDAD SL | Administrador Unico | 22/06/2017 |
VINCULACIONES DE CAMPO PRIETO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMPO PRIETO JESUS
Empresa: MERCATRACE PLUS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Asensio Bermejo Isabel
- Asensio Perez-ullivarri Javier Justo
- Campo Prieto Jesus
Vicepresidente
- Campo Prieto Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35546 , F 211, S 8, H M 638904, I/A 5 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-28
Administrador Unico
- Campo Prieto Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28145 , F 101, S 8, H M 507020, I/A 2 (10/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-28
Administrador Unico
- Campo Prieto Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36034 , F 194, S 8, H M 647514, I/A 1 (22/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-28
Socio Único
- Campo Prieto Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36034 , F 194, S 8, H M 647514, I/A 1 (22/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-28
Empresa: MERCATRACE PLUS SL
Apoderado
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Campo Prieto Jesus
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35546 , F 204, S 8, H M 638904, I/A 2 (27/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-28
Empresa: MERCATRACE PLUS SL
Consejero
- Asensio Perez-ullivarri Javier Justo
- Campo Prieto Jesus
- Torregimeno Bravo Maria- Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35546 , F 201, S 8, H M 638904, I/A 1 (10/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-28
Empresa: EWORK-LINE TECHNOLOGY SERVICES SA
Administrador Unico
- Campo Prieto Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24180 , F 4, S 8, H M 434508, I/A A (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-28
Empresa: EWORK-LINE TECHNOLOGY SERVICES SA
Administrador Unico
- Campo Prieto Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24180 , F 3, S 8, H M 434508, I/A 3 (16/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-97-28
Información de CAMPO PRIETO JESUS
Mostramos los datos de CAMPO PRIETO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMPO PRIETO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos