CAMPO PEREZ RODRIGO
Informe ejecutivo de CAMPO PEREZ RODRIGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE CAMPO PEREZ RODRIGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMPO PEREZ RODRIGO
Empresa: GAMING RESELLER SL
Apoderado
- Campo Perez Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 826275, I/A 3 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-28
Empresa: GAMING RESELLER SL
Administrador Unico
- Campo Perez Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA170323, I/A 3 (31/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-110-29
Empresa: LIVE ROULETTE DISTRIBUCION SL
Apoderado
- Campo Perez Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11308, L 8586, F 166, S 8, H V 208887, I/A 3 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-46
Empresa: GAMING RESELLER SL
Administrador Unico
- Campo Perez Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6243, L 5150, F 129, S 8, H MA170323, I/A 1 (09/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-29
Empresa: LIVE ROULETTE DISTRIBUCION SL
Apoderado
- Campo Perez Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39721 , F 191, S 8, H M 705791, I/A 2 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-28
Información de CAMPO PEREZ RODRIGO
Mostramos los datos de CAMPO PEREZ RODRIGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMPO PEREZ RODRIGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos