CAMPO ESTEBAN MARIA MERCEDES
Informe ejecutivo de CAMPO ESTEBAN MARIA MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CAMPO ESTEBAN MARIA MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECONOMISTAS Y GESTION PYMES SL | Administrador Solidario | 05/07/2018 |
VINCULACIONES DE CAMPO ESTEBAN MARIA MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMPO ESTEBAN MARIA MERCEDES
Administrador Mancomunado
- Campo Esteban Maria Mercedes
- Sieira Gutierrez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 951 , F 224, S 8, H VA 12595, I/A 6 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-47
Empresa: ECONOMISTAS Y GESTION PYMES SL
Administrador Solidario
- Campo Esteban Maria Mercedes
- Gomez Arribas Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1320 , F 178, S 8, H VA 20854, I/A 2 (05/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-133-47
Administrador Mancomunado
- Campo Esteban Maria Mercedes
- Sieira Gutierrez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 951 , F 217, S 8, H VA 12595, I/A 5 (18/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-19-47
Información de CAMPO ESTEBAN MARIA MERCEDES
Mostramos los datos de CAMPO ESTEBAN MARIA MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMPO ESTEBAN MARIA MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos