CAMPO ANDRES LUISA FERNANDA
Informe ejecutivo de CAMPO ANDRES LUISA FERNANDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CAMPO ANDRES LUISA FERNANDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RACAPAMA CORPORATE SL | Apoderado | 12/03/2024 | |
INNOVACIONES FOTOGRAFICAS SL | Apoderado | 12/03/2024 | |
DISTRIBUCIONES FOTOGRAFICAS KINA SL | Apoderado | 11/03/2024 |
VINCULACIONES DE CAMPO ANDRES LUISA FERNANDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMPO ANDRES LUISA FERNANDA
Empresa: RACAPAMA CORPORATE SL
Apoderado
- Campo Andres Luisa Fernanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11269, L 8547, F 191, S 8, H V 207593, I/A 2 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-46
Empresa: INNOVACIONES FOTOGRAFICAS SL
Apoderado
- Campo Andres Luisa Fernanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8971, L 6256, F 123, S 8, H V 131788, I/A 4 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-46
Empresa: DISTRIBUCIONES FOTOGRAFICAS KINA SL
Apoderado
- Campo Andres Luisa Fernanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9641, L 6923, F 207, S 8, H V 154362, I/A 4 (11/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-55-46
Empresa: DISTRIBUCIONES FOTOGRAFICAS KINA SL
Administrador Unico
- Campo Andres Luisa Fernanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9641, L 6923, F 207, S 8, H V 154362, I/A 3 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-46
Empresa: RIPERLAMP SAL
Consejero
- Campo Andres Luisa Fernanda
- Carrey Gimeno Silvia
- Gomez Sahuquillo Jose
- Lopez Leal Luis
- Ortiz Castillo Jose Carlos
- Valero Montesinos Rosa
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10047, L 7329, F 25, S 8, H V 32272, I/A 47 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-46
Empresa: RIPERLAMP SAL
Consejero
- Campo Andres Luisa Fernanda
- Camuñas Coronado Bernardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6876, L 4180, F 204, S 8, H V 32272, I/A 40 (01/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-192-46
Empresa: DISTRIBUCIONES FOTOGRAFICAS KINA SL
Administrador Unico
- Campo Andres Luisa Fernanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9641, L 6923, F 206, S 8, H V 154362, I/A 1 (11/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-113-46
Información de CAMPO ANDRES LUISA FERNANDA
Mostramos los datos de CAMPO ANDRES LUISA FERNANDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMPO ANDRES LUISA FERNANDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos